Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur QIMAG AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.08.2009
Radiation du registre du commerce
27.06.2024
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
St. Gallen
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.065.707-9
IDE/TVA
CHE-114.998.808
Secteur
Services de poste et de courrier
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Unternehmens für die Annahme und die Zustellung von Postsendungen, Erbringung nichtreservierter Postdienstleistungen sowie vor- und nachgelagerten Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | St. Gallen | 05.01.2023 | 26.06.2024 | |
PricewaterhouseCoopers AG | St. Gallen | 09.03.2015 | 04.01.2023 | |
Weber Treuhand AG | St. Gallen | 13.08.2009 | 08.03.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Quickmail AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour QIMAG AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1006069022, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
QIMAG AG, in St. Gallen, CHE-114.998.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2024, Publ. 1006037009). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die QIPAG AG, in St. Gallen (CHE-282.447.360), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1006037009, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Quickmail AG, in St. Gallen, CHE-114.998.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2023, Publ. 1005779235).
Statutenänderung:
14.05.2024.
Firma neu:
QIMAG AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Unternehmens für die Annahme und die Zustellung von Postsendungen, Erbringung nichtreservierter Postdienstleistungen sowie vor- und nachgelagerten Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haag, Stefan, von Wuppenau, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Halpern, Rachel, von Zürich, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chevallaz, Frédéric, von Aubonne, in Vulliens, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehlbach, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Hachenburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roos, Anita, von Menznau, in Bolken, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].