Renseignements sur pts treuhand ag
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de pts treuhand ag
- pts treuhand ag est une Société anonyme basée à Brugg AG. pts treuhand ag appartient au secteur «Services fiduciaires» et est actuellement actif.
- La direction se compose de une personne.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 03.03.2016, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce AG est le suivant: CHE-101.415.835.
- Appaflex GmbH, Gynäkologie Brugg, Dr. med. (MK) Lidija Bashoska, Hossle GmbH sont inscrites à la même adresse.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.11.1956
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Brugg
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.924.563-4
IDE/TVA
CHE-101.415.835
Secteur
Services fiduciaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führen eines Treuhandbüros, insbesondere Übernahme von Buchführungen, Revisionen und Steuerberatungen sowie Erbringen von Dienstleistungen für die öffentliche Verwaltung; Erbringung von Dienstleistung im Immobiliensektor, Liegenschaftsverwaltung sowie An- und Verkauf von Immobilien; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- PTS Treuhand Streuli AG
- PTS Privat-Treuhand AG
- PTS Privat-Treuhand AG.
- Specht F.W. AG.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour pts treuhand ag
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2701933, Registre du commerce Argovie, (400)
pts treuhand ag, in Brugg, CHE-101.415.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 10.11.2014, Publ. 1812979).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knecht, Janine, von Döttingen, in Klingnau, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Diserens, Nadia, von Basel, in Wohlenschwil, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frischknecht, Hans Peter, von Schwellbrunn, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1812979, Registre du commerce Argovie, (400)
PTS Treuhand Streuli AG, in Brugg, CHE-101.415.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2013, Publ. 7195320).
Statutenänderung:
28.10.2014.
Firma neu:
pts treuhand ag.
Domizil neu:
Fröhlichstrasse 55, 5200 Brugg AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streuli, Bruno, von Herisau, in Schinznach Bad, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frischknecht, Hans Peter, von Schwellbrunn, in Suhr, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Diserens, Nadia, von Basel, in Wohlenschwil, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 7195320, Registre du commerce Argovie, (400)
PTS Treuhand Streuli AG, in Brugg, CHE-101.415.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2008, S. 2, Publ. 4737456).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burger, Karl, von Burg AG, in Schinznach Bad, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streuli, Bruno, von Herisau, in Schinznach Bad, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Knecht, Janine, von Döttingen, in Klingnau, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.