Renseignements sur pso GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de pso GmbH
- pso GmbH avec son siège à Berneck est une Société à responsabilité limitée du domaine «Serrurerie, forge et atelier». pso GmbH est actif.
- La direction de l’entreprise pso GmbH est composée de 4 personnes.
- Le 11.07.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton SG sous l’IDI CHE-293.271.102.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.06.2016
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Berneck
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.4.080.097-2
IDE/TVA
CHE-293.271.102
Secteur
Serrurerie, forge et atelier
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Konstruktion, Herstellung, Bearbeitung und Handel mit mechanischen Bauteilen aller Art. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen gründen, Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern, Liegenschaften erwerben, überbauen, halten, verwalten und veräussern sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ks revisionsexperten ag | Altstätten | 11.07.2023 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ks treuhandexperten ag | Altstätten | 29.04.2022 | 10.07.2023 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour pso GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005792510, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
pso GmbH, in Berneck, CHE-293.271.102, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2022, Publ. 1005461673).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ks treuhandexperten ag (CHE-107.285.896), in Altstätten SG (Altstätten), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ks revisionsexperten ag (CHE-445.449.976), in Altstätten SG (Altstätten), Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005461673, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
pso GmbH, in Berneck, CHE-293.271.102, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2020, Publ. 1004855469). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 17.05.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ks treuhandexperten ag (CHE-107.285.896), in Altstätten SG (Altstätten), Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004855469, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
pso GmbH, in Berneck, CHE-293.271.102, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2016, S.0, Publ. 3121353).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Philipp, von Heiden, in Berneck, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schoch, Jacqueline, von Herisau, in Berneck, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bilfit AG (CHE-108.055.790), in Diepoldsau, Gesellschafterin, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ritz, Daniel, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.