Renseignements sur Proteus Invest AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Proteus Invest AG
- Proteus Invest AG avec son siège à Zug est une Société anonyme du domaine «Services pour les banques et instituts de crédit». Proteus Invest AG est actif.
- La direction de l’entreprise Proteus Invest AG est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 03.12.2010.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 25.09.2020.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce ZG est le suivant: CHE-116.299.383.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.12.2010
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zug
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-130.3.016.361-0
IDE/TVA
CHE-116.299.383
Secteur
Services pour les banques et instituts de crédit
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel (inkl. Market Making) an in- und ausländischen Börsen oder Märkten mit allen Arten von Finanzwerten und Wertpapieren, u.a. Aktien, Futures, Optionen, Obligationen, Pfandbriefen, Edelmetallen sowie davon abgeleiteten Produkten; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen; kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Proteus Invest AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004986037, Registre du commerce Zoug, (170)
Proteus Invest AG, in Zug, CHE-116.299.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2015, S.0, Publ. 2004677).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Vallejo (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug];
Ledermann, Martin, von Madiswil, in Zug, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2004677, Registre du commerce Zoug, (170)
Proteus Invest AG, in Zug, CHE-116.299.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 09.11.2012, Publ. 6925342).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ledermann, Martin, von Madiswil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6925342, Registre du commerce Zoug, (170)
Proteus Invest AG, bisher in Feusisberg, CH-130.3.016.361-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2011, Publ. 6100246).
Gründungsstatuten:
01.12.2010.
Statutenänderung:
17.10.2012.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Eichwaldstrasse 15, 6300 Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ledermann, Martin, von Madiswil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.