Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur PRO ARTIS Foundation in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.07.2010
Radiation du registre du commerce
20.02.2020
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Bottmingen
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.7.013.913-4
IDE/TVA
CHE-115.870.424
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt die Förderung der musischen Künste, insbesondere der Musik, vor allem dadurch, dass kulturell relevante Projekte und Institutionen finanziell und organisatorisch unterstützt werden. Die Stiftung erfüllt ihren Zweck namentlich durch Organisation und Unterstützung von Veranstaltungen, welche unterschiedliche Darstellungen der Musik der Öffentlichkeit zugänglich machen; durch die Zusammenarbeit mit Institutionen die sich der Aus- und Weiterbildung, der Forschung und des Erhalts von Werken im Bereich der Musik widmen, in erster Linie den Musikschulen in der Region Basel und dem Musikmuseum Basel; Unterstützung zur Förderung der Musik im Bereich der Schulen und Museen, z.B. Forschungs-, Ausstellungs-, Projekt- und Publikumsbeiträge.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Inter Audit AG | Basel | 28.05.2013 | 19.02.2020 | |
Wirtschafts-Treuhand AG | Basel | 04.08.2010 | 27.05.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- PRO ARTIS Foundation
- Schultheiss Foundation
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour PRO ARTIS Foundation in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004834978, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
PRO ARTIS Foundation in Liquidation, in Bottmingen, CHE-115.870.424, Stiftung (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2019, Publ. 1004616055). Mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 04.12.2019 ist die Stiftung aufgehoben. Sie wird im Handelsregister gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004616055, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
PRO ARTIS Foundation, in Bottmingen, CHE-115.870.424, Stiftung (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2018, Publ. 4061265).
Name neu:
PRO ARTIS Foundation in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 26.02.2019 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burris, Thomas, von Melano, in Bottmingen, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burris, Gabriella, von Melano, in Bottmingen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4061265, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
PRO ARTIS Foundation, in Bottmingen, CHE-115.870.424, Stiftung (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2017, Publ. 3739183).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burris, Thomas, von Melano, in Bottmingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger].