Renseignements sur Private Trust Management AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Private Trust Management AG
- Private Trust Management AG est active dans le secteur «Gestion de fonds» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Zürich.
- Private Trust Management AG a été fondée le 02.10.2002.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 13.10.2016.
- L'IDI d'entreprise est CHE-109.907.295.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.10.2002
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.025.783-5
IDE/TVA
CHE-109.907.295
Secteur
Gestion de fonds
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensberatung, Vermögensverwaltung sowie die Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann auch Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (4)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
A & O Treuhand- und Wirtschaftsprüfung GmbH | Baden | 15.12.2010 | 12.10.2016 | |
Fidartis Revisions AG | Zürich | 31.07.2009 | 14.12.2010 | |
H.-P. Frey Buchhaltungs & Verwaltungs AG | Baar | 12.01.2009 | 30.07.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Private Trust Management SA
- Private Trust Management GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Private Trust Management AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3105889, Registre du commerce Zurich, (20)
Private Trust Management AG, in Zürich, CHE-109.907.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2010, S. 31, Publ. 5939800).
Statutenänderung:
05.08.2016. Gemäss Erklärung vom 23.08.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
A & O Treuhand- und Wirtschaftsprüfung GmbH (CH-400.4.020.320-5), in Baden, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5939800, Registre du commerce Zurich, (20)
Private Trust Management AG, in Zürich, CH-020.4.025.783-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2010, S. 33, Publ. 5431402).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fidartis Revisions AG (CH-020.3.007.593-7), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
A & O Treuhand- und Wirtschaftsprüfung GmbH (CH-400.4.020.320-5), in Baden, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5431402, Registre du commerce Zurich, (20)
Private Trust Management AG, in Zürich, CH-020.4.025.783-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2009, S. 33, Publ. 5172390).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Osterode am Harz (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.