Renseignements sur Prisminvest SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Prisminvest SA
- Prisminvest SA a son siège social à Morges, est actif et est active dans le domaine «Gestion de fonds».
- La direction de l’entreprise Prisminvest SA est composée de 9 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 08.08.2000.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 02.07.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDI d'entreprise est CHE-105.624.875.
- Entreprises avec la même adresse: Eaton (Switzerland) Holding I GmbH, Eaton (Switzerland) Holding II GmbH, Eaton (Switzerland) Holding III GmbH.
Direction (9)
les plus récents membres du conseil d'administration
Dr. Frédéric Rochat,
François Jean Sunier,
Jean-Pierre Chappuis,
Marc Pierre Zosso,
Michel Donegani
les plus récents personnes habilitée à signer
Céline Boss,
Anne-Myriam King,
Dr. Frédéric Rochat,
François Jean Sunier,
Jean-Pierre Chappuis
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.08.2000
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Morges
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.011.892-3
IDE/TVA
CHE-105.624.875
Secteur
Gestion de fonds
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but toutes prestations de service dans le domaine de la gestion de fortune traditionnelle et alternative, notamment la gestion de placements collectifs de capitaux, au sens de la LEFin et de la LSFin. La société peut constituer des succursales et des sociétés filiales en Suisse et à l'étranger. La société peut participer, en Suisse et à l'étranger, à d'autres entreprises. La société peut exercer toute activité commerciale, financière et autre en rapport direct ou indirect avec son but. La société peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young SA | Lausanne | 08.11.2002 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Prisminvest SA
Numéro de publication: HR02-1006073418, Registre du commerce Vaud, (550)
Prisminvest SA, à Morges, CHE-105.624.875 (FOSC du 29.10.2021, p. 0/1005323403). La signature de Dorsaz Carole est radiée. Signature collective à deux, avec Zosso Marc ou Donegani Michel, est conférée à Boss Céline, de Neuchâtel, à Morges, sous-directrice.
Numéro de publication: HR02-1005323403, Registre du commerce Vaud, (550)
Prisminvest SA, à Morges, CHE-105.624.875 (FOSC du 10.09.2021, p. 0/1005289239). Statuts modifiés le 07.10.2021.
Nouveau but:
la société a pour but toutes prestations de service dans le domaine de la gestion de fortune traditionnelle et alternative, notamment la gestion de placements collectifs de capitaux, au sens de la LEFin et de la LSFin. La société peut constituer des succursales et des sociétés filiales en Suisse et à l'étranger. La société peut participer, en Suisse et à l'étranger, à d'autres entreprises. La société peut exercer toute activité commerciale, financière et autre en rapport direct ou indirect avec son but. La société peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles.
Numéro de publication: HR02-1005289239, Registre du commerce Vaud, (550)
Prisminvest SA, à Morges, CHE-105.624.875 (FOSC du 22.12.2016, p. 0/3241569). Rochat Frédéric est maintenant à Pully.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.