Adresse
route de Chenarlier 30
1872 Troistorrents
Renseignements sur PREMAND et Cie SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de PREMAND et Cie SA
- PREMAND et Cie SA de Troistorrents est active dans le domaine «Exploiter une scierie» et est actif.
- La direction se compose de 3 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 17.03.2016. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- PREMAND et Cie SA est inscrite dans le canton VS sous l’IDI CHE-107.027.868.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.02.1999
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Troistorrents
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-621.3.003.736-1
IDE/TVA
CHE-107.027.868
Secteur
Exploiter une scierie
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'une scierie et commerce de bois; la société peut effectuer toute opération financière ou commerciale en rapport avec son but ou apte à le favoriser
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Rigolet SA | Monthey | 04.12.2014 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA | Martigny | 19.04.2012 | 03.12.2014 | |
Fiduciaire Fiduwa SA | Monthey | <2004 | 18.04.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour PREMAND et Cie SA
Numéro de publication: 2730039, Registre du commerce Valais, (621)
PREMAND et Cie SA, à Troistorrents, CHE-107.027.868, société anonyme (No. FOSC 46 du 09.03.2015, Publ. 2030559).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Premand, Emile, de Troistorrents, à Troistorrents, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Premand, Killian, de Troistorrents et Val-d'Illiez, à Monthey, administrateur, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 2030559, Registre du commerce Valais, (621)
PREMAND et Cie SA, à Troistorrents, CHE-107.027.868, société anonyme (No. FOSC 235 du 04.12.2014, Publ. 1860529).
Nouvelle adresse:
Route de Chenarlier 30, 1872 Troistorrents.
Numéro de publication: 1860529, Registre du commerce Valais, (621)
PREMAND et Cie SA, à Troistorrents, CHE-107.027.868, société anonyme (No. FOSC 186 du 26.09.2013, Publ. 1096663).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fiduciaire Fidag SA (CH-621.3.000.423-4), à Martigny, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
RIGOLET S.A. (CHE-106.987.493), à Monthey, organe de révision.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.