Renseignements sur Posco AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Posco AG
- Posco AG a son siège social à Cham, est actif et est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- Posco AG a été fondée le 27.11.2008.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 08.04.2021, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'entreprise est CHE-114.608.036.
- Il y a 10 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Buhofer'sche Familienstiftung, BURU Holding AG, DAX Holding AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.11.2008
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Cham
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.032.895-9
IDE/TVA
CHE-114.608.036
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, Halten, Verkauf, Vermittlung, Vermietung, Verwaltung und Nutzung von Grundstücken aller Art, Durchführung von Generalunternehmertätigkeiten sowie Erbringung von Dienstleistungen für das Baugewerbe; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Pawey Real Estate AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Posco AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005143599, Registre du commerce Zoug, (170)
Posco AG, in Cham, CHE-114.608.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 01.06.2015, S.0, Publ. 2178653).
Domizil neu:
Fabrikstrasse 8, 6330 Cham.
Numéro de publication: 2178653, Registre du commerce Zoug, (170)
Posco AG, in Cham, CHE-114.608.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2013, Publ. 7183380).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfulg-Hupfeld, Sabine, von Zug, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fries Frei, Isabelle, von Triengen, in Cham, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weibel, Sandra, von Hünenberg, in Cham, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 7183380, Registre du commerce Zoug, (170)
Posco AG, in Baar, CH-170.3.032.895-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2010, S. 24, Publ. 5892602).
Statutenänderung:
30.04.2013.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Frauentalstrasse 3, 6332 Hagendorn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Adrian, von Oberägeri, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buhofer, Philipp, von Reinach AG, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Pfulg-Hupfeld, Sabine, von Zug, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.