Renseignements sur Portmann + Partner AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Portmann + Partner AG
- Portmann + Partner AG avec son siège à Horw est actif. Portmann + Partner AG est active dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- La direction se compose de 3 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 29.11.2022. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise Portmann + Partner AG est inscrite sous l’IDI CHE-109.815.664.
- À la même adresse comme Portmann + Partner AG il sont inscrits 6 autres entreprises actives Cela comprend: Autowerkstatt Thali GmbH, Eicher Design AG, Eicher Druck AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.03.2003
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Horw
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.026.839-7
IDE/TVA
CHE-109.815.664
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Planung und Ausführung von Ingenieur-Arbeiten jeglicher Art; Beteiligungen; Verwaltung von Vermögenswerten, insbesondere Erwerb, Finanzierung, Erstellung, Verwaltung oder Veräusserung von Liegenschaften; Übernahme und Abgabe von Vertretungen; Tätigung von Patent- und Lizenzgeschäften; Handel mit einschlägigen Artikeln.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Recon Revisions- & Treuhand AG in Liquidation | Luzern | <2004 | 28.11.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Portmann + Partner AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005614947, Registre du commerce Lucerne, (100)
Portmann + Partner AG, in Horw, CHE-109.815.664, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2020, Publ. 1004912469).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Christoph, von Wolhusen, in Wikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura];
Gasser, Simone, von Isenthal, in Altdorf (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004912469, Registre du commerce Lucerne, (100)
Portmann + Partner AG, in Horw, CHE-109.815.664, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2010, S.10, Publ. 5914654).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portmann, Esther, von Escholzmatt und Luzern, in Horw, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Peter, von Escholzmatt-Marbach, in Stans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Escholzmatt, in Horw, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Müller, Christoph, von Wolhusen, in Wikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 5914654, Registre du commerce Lucerne, (100)
Portmann + Partner AG, in Horw, CH-100.3.026.839-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 03.04.2003, S. 9, Publ. 934376).
Statutenänderung:
12.11.2010.
Domizil neu:
Grisigenstrasse 6, 6048 Horw.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.11.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Recon Revisions- & Treuhand AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.