Renseignements sur poresta systems ag
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de poresta systems ag
- poresta systems ag de Härkingen est active dans le domaine «Autres commerces avec des biens divers» et est actif.
- La direction se compose de une personne.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 28.03.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise poresta systems ag est inscrite sous l’IDI CHE-107.787.152.
- Entreprises avec la même adresse comme poresta systems ag: BGS Bau Guss AG, brusoft GmbH, Ei2 Brandschutzsysteme AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.05.1984
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Härkingen
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.916.414-3
IDE/TVA
CHE-107.787.152
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Generalvertrieb aller Produkte und Kunststoffe sowie ähnlicher Produkte aller Art im Sanitärbereich. Kann Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind, ferner auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Liestal | 09.11.2004 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO Visura | Weinfelden | <2004 | 08.11.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- proresta systems ag
- illbruck SanTec AG
- Illbruck Bau AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour poresta systems ag
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005997019, Registre du commerce Soleure, (241)
poresta systems ag, in Härkingen, CHE-107.787.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2024, Publ. 1005969248).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Windisch, Michael, von Densbüren, in Densbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005969248, Registre du commerce Soleure, (241)
poresta systems ag, in Härkingen, CHE-107.787.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2024, Publ. 1005946397).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Marco, von Möriken-Wildegg, in Starrkirch-Wil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005946397, Registre du commerce Soleure, (241)
poresta systems ag, in Hägendorf, CHE-107.787.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2022, Publ. 1005398887).
Statutenänderung:
11.01.2024.
Sitz neu:
Härkingen.
Domizil neu:
Lischmatt 7, 4624 Härkingen.
Zweck neu:
Generalvertrieb aller Produkte und Kunststoffe sowie ähnlicher Produkte aller Art im Sanitärbereich. Kann Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind, ferner auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.