Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Filiales (1)
Renseignements sur Polysys AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.11.2012
Radiation du registre du commerce
02.11.2021
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bachenbülach
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-130.3.018.757-9
IDE/TVA
CHE-273.416.024
Secteur
Autres services de transport
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft übernimmt Logistik-Aufträge, führt Transporte im In- und Ausland durch und lagert Waren im Auftrag Dritter. Sie übernimmt weiter Servicedienstleistungen aller Art und betreibt Personenverleih im Bereich der Logistik und anderer Dienstleistungen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Unternehmen gründen, zugunsten von verbundenen Gesellschaften Darlehen gewähren, Garantien stellen sowie Devisen-, Finanzierungs- und Leasinggeschäfte aller Art tätigen. Sie kann Obligationenanleihen und Darlehen aufnehmen. Die Gesellschaft kann im weiteren Grundstücke und Liegenschaften erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes direkt oder indirekt zu fördern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Meng und Partner Revisions AG | Baden | 14.11.2012 | 01.11.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Neo Polysys AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Polysys AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1005324781, Registre du commerce Zurich, (20)
Polysys AG, in Bachenbülach, CHE-273.416.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2020, Publ. 1004913370). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Gebr. Kuoni Transport AG, in Domat/Ems (CHE-161.054.184), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004913370, Registre du commerce Zurich, (20)
Polysys AG, in Bachenbülach, CHE-273.416.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004665873).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fabiano, Nadia, von Wartau, in Ruggell (LI), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzer, Andrea, von Erlenbach im Simmental, in Sevelen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004665873, Registre du commerce Zurich, (20)
Polysys AG, in Bachenbülach, CHE-273.416.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2018, Publ. 4368545).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Torsetta, Oliver, von Kienberg, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetter, Beat, von Luzern, in Beinwil am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien.