Renseignements sur pneus-direct sa
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de pneus-direct sa
- pneus-direct sa a son siège social à Renens VD et est actif. Elle opère dans le domaine «Commerce et réparation des automobiles et motos».
- La direction de l’entreprise pneus-direct sa qui a été fondée le 07.06.2002, se compose de 2 personnes.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 14.11.2023.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton VD sous l’IDI CHE-109.568.342.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.06.2002
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Renens (VD)
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.029.996-8
IDE/TVA
CHE-109.568.342
Secteur
Commerce et réparation des automobiles et motos
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Commerce et montage de pneumatiques; commerce, représentation, distribution, réparation et entretien de tout bien ou produit en rapport avec l'automobile ou, plus généralement, avec tout véhicule.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ABC gestion S.A. | Renens (VD) | 13.06.2002 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour pneus-direct sa
Numéro de publication: HR02-1005884666, Registre du commerce Vaud, (550)
pneus-direct sa, à Renens (VD), CHE-109.568.342 (FOSC du 24.06.2015, p. 0/2226383). Thierrin Norbert n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Thierrin Maria Teresa, maintenant à Cheseaux-sur-Lausanne, est nommée présidente. Thierrin Sébastien, maintenant à Vucherens, qui n'est plus directeur, est nommé administrateur et signe désormais individuellement.
Numéro de publication: 2226383, Registre du commerce Vaud, (550)
pneus-direct sa, à Renens (VD), CHE-109.568.342 (FOSC du 09.03.2015, p. 0/2031019). L'administrateur Thierrin Norbert est maintenant à Caparica (Portugal). L'administratrice Thierrin Maria Teresa signe désormais individuellement. Signature collective à deux est conférée à Thierrin Sébastien, de et à Surpierre, directeur.
Numéro de publication: 2031019, Registre du commerce Vaud, (550)
pneus-direct sa, à Renens (VD), CHE-109.568.342 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). La signature de Monteiro Boto David est radiée.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.