Adresse
c/o Advokaturbüro Müllerhof
St. Niklausstrasse 1
4500 Solothurn
Renseignements sur PLS Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de PLS Holding AG
- PLS Holding AG est active dans le secteur «Exploitation des autres institutions financières» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Solothurn.
- L’entreprise a été fondée le 01.09.1989.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 18.09.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise PLS Holding AG est le suivant : CHE-101.635.578.
- Entreprises avec la même adresse comme PLS Holding AG: Bärbel Reinold Praxis für Ernährungsberatung, Fosfantis AG, Hugo und Melanie Frey Stiftung.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.09.1989
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Solothurn
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-260.3.000.351-3
IDE/TVA
CHE-101.635.578
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Aufbau von und Beteiligung an Unternehmen, Erschaffung und Vermarktung von immateriellen Werten und Gütern (Werbe-, Namens- und Markenrechte) sowie Erzeugung und Verwertung von hochwertigen Sachgütern, die zur Vermögensanlage geeignet sind. Kann für eigene oder fremde Rechnung dazu geeignete Projekte vorbereiten, ausführen und finanzieren, sich daran beteiligen sowie Lizenzen erwerben und vergeben. Bezweckt Aufbau, Einsatz und Bewirtschaftung von Sportrechten sowie Aufbau, Einsatz und Bewirtschaftung von Turnierpferden im Pferdeleistungsport (PLS). Kann Liegenschaften, Sachanlagen und Wertschriften erwerben, bewirtschaften und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Presida Treuhand AG Aarau | Aarau | <2004 | 01.07.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour PLS Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005840028, Registre du commerce Soleure, (241)
PLS Holding AG, in Solothurn, CHE-101.635.578, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2021, Publ. 1005108837).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stampfli, Alexandra, von Büren (SO), in Braine-L'Alleud (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stampfli, Emilie, von Büren (SO), in Braine-L'Alleud (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005108837, Registre du commerce Soleure, (241)
PLS Holding AG, in Solothurn, CHE-101.635.578, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, S.0, Publ. 1588151).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stampfli, Alexandra, von Büren (SO), in Braine-L'Alleud (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Solothurn];
Kohler, Isabel, von Seehof, in Mümliswil-Ramiswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stampfli, Victor, von Büren (SO), in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1588151, Registre du commerce Soleure, (241)
PLS Holding AG, in Solothurn, CHE-101.635.578, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2014, Publ. 1313121). Mit Erklärung vom 23.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Presida Treuhand AG Aarau, in Aarau, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.