Renseignements sur PlaceTec AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de PlaceTec AG
- PlaceTec AG de Liestal est active dans le domaine «Fabrication de composants électroniques» et est actif.
- La direction de l’entreprise PlaceTec AG qui a été fondée le 22.06.2005, se compose de 3 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 29.08.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise PlaceTec AG est le suivant : CHE-112.411.362.
- Entreprises avec la même adresse: Aquanta AG, Arbolea GmbH, Cavitus AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
Rita Weyermann-Ricklin,
Renato Papini,
Rolf Weyermann-Ricklin
les plus récents personnes habilitée à signer
Rita Weyermann-Ricklin,
Renato Papini,
Rolf Weyermann-Ricklin
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.06.2005
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Liestal
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.008.745-9
IDE/TVA
CHE-112.411.362
Secteur
Fabrication de composants électroniques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Produktion von, Handel mit und Vertrieb von elektronischen Baugruppen, sowie Abschluss von Lizenz-, Makler- und Agentenverträgen (Vertretungen). Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, veräusern und verwalten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Würth Treuhand AG | Zürich | 29.08.2024 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Duttweiler & Partner Wirtschaftsprüfung AG | Liestal | 22.07.2019 | 28.08.2024 | |
Interfidag Treuhand AG | Pratteln | 15.06.2007 | 28.05.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour PlaceTec AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006117235, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
PlaceTec AG, in Liestal, CHE-112.411.362, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 27.06.2024, Publ. 1006068930).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duttweiler & Partner Wirtschaftsprüfung AG (CHE-113.952.407), in Liestal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würth Treuhand AG (CHE-107.941.967), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1006068930, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
PlaceTec AG, in Liestal, CHE-112.411.362, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2019, Publ. 1004705210).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Rolf, von Diepflingen, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weyermann, Michelle, von Huttwil, in Frenkendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004705210, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Berichtigung des im SHAB Nr. 161 vom 22.08.2019 publizierten TR-Eintrags Nr. 3'954 vom 19.08.2019. PlaceTec AG, in Liestal, CHE-112.411.362, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2019, Publ. 1004700661).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weyermann-Ricklin, Rita, von Liestal, in Frenkendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.