Renseignements sur P&L Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de P&L Holding AG
- P&L Holding AG est active dans le secteur «Exploitation des sociétés de participation» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Luzern.
- La direction de l’entreprise P&L Holding AG qui a été fondée le 23.03.2022, se compose de une personne.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 05.01.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDI d'entreprise est CHE-304.338.391.
- Entreprises avec la même adresse comme P&L Holding AG: Änziried Immobilien AG, Astra Immobilien Holding AG, BAUDIS GmbH.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.03.2022
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.813.942-6
IDE/TVA
CHE-304.338.391
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und den Handel mit Beteiligungen an anderen Gesellschaften sowie die Finanzierung von Projekten. Weiter kann die Gesellschaft Treuhandgeschäfte aller Art tätigen. Die Gesellschaft betreibt zudem Handel mit Waren aller Art auf internationaler Basis sowie Consulting und Marketing im Bereich internationaler Handelsgeschäfte. Die Gesellschaft kann in der Schweiz Gewerbeliegenschaften erwerben, veräussern, belasten, verwalten, vermieten und bebauen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Schutzrechte aller Art erwerben, registrieren, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
MSZ Group AG Zug | Zug | 28.03.2022 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour P&L Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005644339, Registre du commerce Lucerne, (100)
P&L Holding AG, in Luzern, CHE-304.338.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2022, Publ. 1005588182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studhalter, Dr. Philipp, von Luzern, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüddeke, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kiel (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005588182, Registre du commerce Lucerne, (100)
P&L Holding AG, in Luzern, CHE-304.338.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2022, Publ. 1005436505).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studhalter, Dr. Philipp, von Luzern, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lüddeke, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Kiel (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005436505, Registre du commerce Lucerne, (100)
P&L Holding AG, in Luzern, CHE-304.338.391, Matthofstrand 6, 6005 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.03.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und den Handel mit Beteiligungen an anderen Gesellschaften sowie die Finanzierung von Projekten. Weiter kann die Gesellschaft Treuhandgeschäfte aller Art tätigen. Die Gesellschaft betreibt zudem Handel mit Waren aller Art auf internationaler Basis sowie Consulting und Marketing im Bereich internationaler Handelsgeschäfte. Die Gesellschaft kann in der Schweiz Gewerbeliegenschaften erwerben, veräussern, belasten, verwalten, vermieten und bebauen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Schutzrechte aller Art erwerben, registrieren, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Studhalter, Dr. Philipp, von Luzern, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
MSZ Group AG Zug (CHE-114.292.387), in Zug, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.