Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur PJS Cube AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.10.2013
Radiation du registre du commerce
21.06.2024
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Oberriet (SG)
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.4.074.460-3
IDE/TVA
CHE-374.394.348
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beratung, Erbringen von Dienstleistungen und Erstellen von Konzepten und Planungen sowie App-Entwicklungen und Beratungen und Erbringen von Dienstleistungen im Marketing und EDV-Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Mons Concept AG
- Mons Concept GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour PJS Cube AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1006063831, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
PJS Cube AG, in Oberriet (SG), CHE-374.394.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2020, Publ. 1004797308). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Bodensee Invest AG, in Oberriet (CHE-112.265.468), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004797308, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
PJS Cube AG, in Diepoldsau, CHE-374.394.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2017, S.0, Publ. 3937769).
Statutenänderung:
20.12.2019.
Sitz neu:
Oberriet (SG).
Domizil neu:
Alte Rheinstrasse 29, 9451 Kriessern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grabherr, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Rüthi SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nonn, Dr. Michael, von Pratteln, in Speicherschwendi (Speicher), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3937769, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Mons Concept AG, in Diepoldsau, CHE-374.394.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2016, Publ. 3213031).
Statutenänderung:
20.11.2017.
Firma neu:
PJS Cube AG.
Zweck neu:
Beratung, Erbringen von Dienstleistungen und Erstellen von Konzepten und Planungen sowie App-Entwicklungen und Beratungen und Erbringen von Dienstleistungen im Marketing und EDV-Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grabherr, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Rüthi SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Widnau].