Renseignements sur PIHA Hochtemperatur AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de PIHA Hochtemperatur AG
- PIHA Hochtemperatur AG avec son siège à Trimbach est actif. PIHA Hochtemperatur AG est active dans le domaine «Commerce avec machines».
- PIHA Hochtemperatur AG a 4 personnes à la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 24.05.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce SO avec l’IDI CHE-210.679.457.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Claudia Silvia Gut-Kormann,
Patric Pichel,
Luca Marco Regazzoni,
Pascal Heer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.10.2023
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Trimbach
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-241.3.023.347-4
IDE/TVA
CHE-210.679.457
Secteur
Commerce avec machines
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit, Vorfabrikation und Montage von Produkten der Hochtemperaturtechnik sowie Beratung auf diesem Gebiet. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, ferner Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour PIHA Hochtemperatur AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006039089, Registre du commerce Soleure, (241)
PIHA Hochtemperatur AG, in Trimbach, CHE-210.679.457, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2024, Publ. 1005945174).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hafner, Heinz, von Zollikon, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005945174, Registre du commerce Soleure, (241)
PIHA Hochtemperatur AG, in Trimbach, CHE-210.679.457, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2023, Publ. 1005856829).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gut, Claudia, von Obfelden, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hafner, Heinz, von Zollikon, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pichel, Patric, deutscher Staatsangehöriger, in Märstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005856829, Registre du commerce Soleure, (241)
PIHA Hochtemperatur AG, in Trimbach, CHE-210.679.457, Miesernweg 11, 4632 Trimbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
04.10.2023.
Zweck:
Handel mit, Vorfabrikation und Montage von Produkten der Hochtemperaturtechnik sowie Beratung auf diesem Gebiet. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, ferner Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 04.10.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Regazzoni, Luca Marco, von Balerna, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Heer, Pascal, von Berg (TG), in Märstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.