Adresse
c/o Ziegelindustrie Schweiz; Zweigniederlassung p + f Oberkirch
Leidenbergstrasse 1a
6208 Oberkirch LU
Renseignements sur p+f Expert AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de p+f Expert AG
- p+f Expert AG est active dans le secteur «Etudes techniques, physiques et chimiques» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Oberkirch LU.
- La direction de l’entreprise p+f Expert AG est composée de 6 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 13.12.2021.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 12.07.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'entreprise est CHE-355.963.702.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Michael Ernst Fritsche,
Christian P. Keller,
Hans Louis Beat Gasser,
Hans-Karl Felber,
Kurt Schumacher
les plus récents personnes habilitée à signer
Michael Ernst Fritsche,
Christian P. Keller,
Hans Louis Beat Gasser,
Hans-Karl Felber,
Kurt Schumacher
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.12.2021
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Oberkirch
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.813.337-8
IDE/TVA
CHE-355.963.702
Secteur
Etudes techniques, physiques et chimiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die technische Weiterentwicklung und Prüfung von Werkstoffen der Bauindustrie. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Sursee | 16.12.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour p+f Expert AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006082802, Registre du commerce Lucerne, (100)
p+f Expert AG, in Oberkirch, CHE-355.963.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2023, Publ. 1005912372).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritsche, Michael Ernst, von Appenzell, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005912372, Registre du commerce Lucerne, (100)
p+f Expert AG, in Oberkirch, CHE-355.963.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358594).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005358594, Registre du commerce Lucerne, (100)
p+f Expert AG, in Oberkirch, CHE-355.963.702, c/o Ziegelindustrie Schweiz;
Zweigniederlassung p + f Oberkirch, Leidenbergstrasse 1a, 6208 Oberkirch LU, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.12.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die technische Weiterentwicklung und Prüfung von Werkstoffen der Bauindustrie. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
1'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Die Gesellschaft beabsichtigt nach ihrer Gründung, vom im Handelsregister eingetragenen Verein Ziegelindustrie Schweiz, in Bern (CHE-105.962.757), dessen Grundstück Nr. 588, GB Oberkirch, zum Maximalpreis von CHF 2'980'000.00 sowie die bei der Ziegelindustrie Schweiz;
Zweigniederlassung p + f Oberkirch, in Oberkirch (CHE-144.575.683), vorhandenen Gerätschaften, Einrichtungen und Mobilien gemäss einem noch zu erstellenden Inventar zum Maximalpreis von CHF 20'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Keller, Christian, von Pfungen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felber, Hans Karl, von Ettiswil und Egolzwil, in Ettiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Hans Louis, von Guggisberg, in Rapperswil (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Kurt, von Inwil, in Inwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Räss, Ruedi, von Seuzach, in Seuzach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-295.361.041), in Sursee, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.