Renseignements sur Peter Kaufmann AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Peter Kaufmann AG
- Peter Kaufmann AG avec son siège à Horw est actif. Peter Kaufmann AG est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- Le 23.02.2022, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton LU sous l’IDI CHE-101.918.935.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.06.1950
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Horw
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.007.199-1
IDE/TVA
CHE-101.918.935
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Kauf, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften; Handel mit Lebensmitteln und Waren aller Art; Beteiligungen; Erwerb und Verwaltung von Lizenzen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Balmer Buck Zenhäusern AG | Kriens | <2004 | 04.08.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Peter Kaufmann AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005412296, Registre du commerce Lucerne, (100)
Peter Kaufmann AG, in Horw, CHE-101.918.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2008, S.11, Publ. 4600530).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Peter, von Horw, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberrieden, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4600530, Registre du commerce Lucerne, (100)
Peter Kaufmann AG, in Horw, CH-100.3.007.199-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2005, S. 9, Publ. 2673404).
Statutenänderung:
24.07.2008.
Zweck neu:
Kauf, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften;
Handel mit Lebensmitteln und Waren aller Art;
Beteiligungen;
Erwerb und Verwaltung von Lizenzen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief, Telefax oder mit elektronischer Post. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jürg Balmer Steuerberatung und Treuhand AG, in Horw, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Peter, von Horw, in Oberrieden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rüschlikon].
Numéro de publication: 2673404, Registre du commerce Lucerne, (100)
Peter Kaufmann AG, in Horw, CH-100.3.007.199-1, Erwerb und Verkauf von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2004, S. 8, Publ. 2548708).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Ida, 1926, von Horw, in Horw, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Peter, von Horw, in Rüschlikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.