Renseignements sur Peter Baumann Foundation
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Peter Baumann Foundation
- Peter Baumann Foundation est actuellement actif et est dans le secteur Autres activités sociales. Le siège social se trouve à Willerzell.
- L’organisation a été fondée en 23.12.2002 et a 5 personnes à la direction.
- L’organisation a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 17.02.2020, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’organisation Peter Baumann Foundation est le suivant : CHE-109.983.511.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil de fondation
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Sandra Gerda Fiorentino,
Anneliese Wieler Baumann,
Cynthia Baumann,
Stefan Wieler
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.12.2002
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Einsiedeln
Registre du commerce
SZ
Numéro au registre du commerce
CH-130.7.008.510-6
IDE/TVA
CHE-109.983.511
Secteur
Autres activités sociales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Zweck der Stiftung ist die direkte und indirekte Unterstützung sozialer, humanitärer, landwirtschaftlicher, ökologischer, wissenschaftlicher und kultureller Projekte, vorzugsweise für die Ausbildung zur Selbsthilfe und von Institutionen im Gesundheitsbereich: Forschung, Stipendien, Unterstützung von unterstützungsbedürftigen Patienten und Studierenden.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
HPM Revisionsgesellschaft AG | Freienbach | 17.02.2020 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
HMR Partner Treuhand AG | Rapperswil-Jona | 08.08.2019 | 16.02.2020 | |
Deloitte AG | Zürich | 11.09.2009 | 07.08.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Transammonia-Stiftung
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Peter Baumann Foundation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004831550, Registre du commerce Schwyz, (130)
Peter Baumann Foundation, in Einsiedeln, CHE-109.983.511, Stiftung (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2019, Publ. 1004692048).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberli, Hans-Jörg, von Bülach und Lenzburg, in Bülach, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
HMR Partner Treuhand AG (CHE-105.646.753), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiorentino, Sandra Gerda, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
HPM Revisionsgesellschaft AG (CHE-105.690.719), in Freienbach, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004692048, Registre du commerce Schwyz, (130)
Peter Baumann Foundation, in Einsiedeln, CHE-109.983.511, Stiftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2019, Publ. 1004576887).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberli, Hans-Jörg, von Bülach und Lenzburg, in Bülach, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wieler Baumann, Anneliese, von Zollikon und Linden, in Einsiedeln, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumann, Cynthia, von Zollikon, in Buch am Irchel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neftenbach];
HMR Partner Treuhand AG (CHE-105.646.753), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004576887, Registre du commerce Schwyz, (130)
Peter Baumann Foundation, in Altendorf, CHE-109.983.511, Stiftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2018, Publ. 4217225).
Urkundenänderung:
22.11.2018.
Sitz neu:
Einsiedeln.
Domizil neu:
Birchbüel 7, 8846 Willerzell [eigene/gemietete Geschäftsräume].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.