Adresse
c/o Temmentec AG
Lütoldstrasse 6
3454 Sumiswald
Renseignements sur Personalvorsorgestiftung der Temmentec AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Personalvorsorgestiftung der Temmentec AG
- Personalvorsorgestiftung der Temmentec AG avec son siège à Sumiswald est une Fondation du domaine «Exploitation d'un société des caisses de retraite». Personalvorsorgestiftung der Temmentec AG est actif.
- L’organisation a été fondée le 16.12.1943.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 25.08.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’organisation Personalvorsorgestiftung der Temmentec AG est inscrite sous l’IDI CHE-109.789.742.
- À la même adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: Temmentec AG, Tortec Holding AG.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil de fondation
Susanne Osterwalder,
Christian Mohn,
Claudia Frauenknecht,
Ralf Stettler
les plus récents personnes habilitée à signer
Susanne Osterwalder,
Christian Mohn,
Claudia Frauenknecht,
Ralf Stettler
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.12.1943
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Sumiswald
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.7.007.546-0
IDE/TVA
CHE-109.789.742
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Stifter- bzw. Arbeitgeberfirma sowie für deren Hinterlassene gegen die wirtschaftliche Folgen von Alter, Tod und Invalidität. Im übrigen vgl. Stiftungsurkunde.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Bern | 12.10.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Patronale Vorsorgestiftung der Temmentec AG
- Patronale Vorsorgestiftung der Temmentec AG.
- Personalvorsorge-Stiftung der Müller Paul AG.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Personalvorsorgestiftung der Temmentec AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005823567, Registre du commerce Berne, (36)
Personalvorsorgestiftung der Temmentec AG, in Sumiswald, CHE-109.789.742, Stiftung (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2020, Publ. 1004805078).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gaouaoui, Sonja, von Rüeggisberg, in Heimisbach (Trachselwald), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Osterwalder, Susanne, von Walterswil (BE), in Wabern (Köniz), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004805078, Registre du commerce Berne, (36)
Personalvorsorgestiftung der Temmentec AG, in Sumiswald, CHE-109.789.742, Stiftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2018, Publ. 1004498241).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiedmer, Peter, von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gaouaoui, Sonja, von Rüeggisberg, in Heimisbach (Trachselwald), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stettler, Ralf, von Vechigen, in Worb, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004498241, Registre du commerce Berne, (36)
Personalvorsorgestiftung der Temmentec AG, in Sumiswald, CHE-109.789.742, Stiftung (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2017, Publ. 3479053).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Adrian, von Gottlieben, in Fällanden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mohn, Christian, von Auswil, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frauenknecht, Claudia, von Zuzwil (BE), in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.