Renseignements sur Personalfürsorgestiftung der Firma Swiss International Advisory Group AG (ehemals Studhalter Treuhand AG) und angeschlossene Unternehmungen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Personalfürsorgestiftung der Firma Swiss International Advisory Group AG (ehemals Studhalter Treuhand AG) und angeschlossene Unternehmungen
- Personalfürsorgestiftung der Firma Swiss International Advisory Group AG (ehemals Studhalter Treuhand AG) und angeschlossene Unternehmungen a son siège social à Luzern et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploitation d'un société des caisses de retraite».
- Personalfürsorgestiftung der Firma Swiss International Advisory Group AG (ehemals Studhalter Treuhand AG) und angeschlossene Unternehmungen a été fondée le 27.08.1977.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été modifiée en dernier lieu le 19.01.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce du canton LU sous l’IDI CHE-109.792.141.
- Il y a 23 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: ALC Suisse AG, ASN Aircargo Service Network GmbH, B & I Fashion AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
Hugo Ange Christophe Studhalter,
Jérémy Studhalter,
Alexander-Walter Studhalter
les plus récents personnes habilitée à signer
Hugo Ange Christophe Studhalter,
Jérémy Studhalter,
Alexander-Walter Studhalter
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.08.1977
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.7.010.172-6
IDE/TVA
CHE-109.792.141
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Ausserobligatorische berufliche Vorsorge für die Kader der Firma und der angeschlossenen Unternehmungen sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität; Ausrichtung von Unterstützungsleistungen an die erwähnten Vorsorgenehmer in Notlagen wie bei Krankheit, Unfall, Invalidität oder Arbeitslosigkeit.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Küng Treuhand AG | Luzern | 19.01.2023 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Luzern | 14.01.2020 | 18.01.2023 | |
MSZ Group AG Zug | Zug | 16.09.2008 | 13.01.2020 | |
REFIDAR MOORE STEPHENS AG | Zug | 30.12.2005 | 15.09.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Personalfürsorgestiftung der Firma swiss international advisory group ag ehemals Studhalter Treuhand AG und angeschlossene Unternehmungen
- Personalfürsorgestiftung der Firma Studhalter Treuhand AG und angeschlossene Unternehmungen
- Personalfürsorgestiftung der Firma Studhalter Luzern AG und angeschlossene Unternehmungen
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Personalfürsorgestiftung der Firma Swiss International Advisory Group AG (ehemals Studhalter Treuhand AG) und angeschlossene Unternehmungen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005656255, Registre du commerce Lucerne, (100)
Personalfürsorgestiftung der Firma Swiss International Advisory Group AG (ehemals Studhalter Treuhand AG) und angeschlossene Unternehmungen, in Luzern, CHE-109.792.141, Stiftung (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2021, Publ. 1005242231).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng Treuhand AG (CHE-102.520.535), in Luzern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005242231, Registre du commerce Lucerne, (100)
Personalfürsorgestiftung der Firma Swiss International Advisory Group AG (ehemals Studhalter Treuhand AG) und angeschlossene Unternehmungen, in Luzern, CHE-109.792.141, Stiftung (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2020, Publ. 1004917464).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studhalter, Hugo, französischer Staatsangehöriger, in Horw, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Etourneau, Hugo];
Studhalter, Jérémy, französischer Staatsangehöriger, in Horw, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Barozzi, Jérémy].
Numéro de publication: HR02-1004917464, Registre du commerce Lucerne, (100)
Personalfürsorgestiftung der Firma swiss international advisory group ag (ehemals Studhalter Treuhand AG) und angeschlossene Unternehmungen, in Luzern, CHE-109.792.141, Stiftung (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2020, Publ. 1004863576).
Urkundenänderung:
09.04.2020.
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Firma Swiss International Advisory Group AG (ehemals Studhalter Treuhand AG) und angeschlossene Unternehmungen.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.