Renseignements sur Personalfürsorgestiftung der Firma Laumann & Co AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Personalfürsorgestiftung der Firma Laumann & Co AG
- Personalfürsorgestiftung der Firma Laumann & Co AG a son siège social à Bischofszell et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploitation d'un société des caisses de retraite».
- La direction se compose de 4 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 07.11.2023.
- L’organisation est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Personalfürsorgestiftung der Firma Laumann & Co AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.01.1946
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Bischofszell
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.7.006.015-4
IDE/TVA
CHE-109.773.698
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Vorsorge für die Arbeitnehmer der Stifterfirma sowie deren Angehörigen und Hinterbliebenen durch Gewährung von Unterstützung in Fällen von Alter, Tod, Krankheit, Unfall, Invalidität, Arbeitslosigkeit und unverschuldeter Notage.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater | St. Gallen | 05.02.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Personalfürsorgestiftung der Firma Laumann & Co AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: LS05-0000003437, Registre du commerce Saint-Gall
Rubrik: Liquidationsschuldenrufe Unterrubrik: Liquidationsschuldenruf einer Stiftung Publikationsdatum: SHAB 07.11.2023 Öffentlich einsehbar bis: 07.11.2028 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Advokatur M. Hoffmann GmbH, Feldholzstrasse 24, 9242 Oberuzwil Im Auftrag von: Personalfürsorgestiftung der Firma Laumann & Co. AG Schützengütlistrasse 9
Kontaktstelle: Personalfürsorgestiftung der Firma Laumann & Co. AG Schützengütlistrasse 9
Numéro de publication: HR02-1004781856, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Personalfürsorgestiftung der Firma Laumann & Co. AG, in Bischofszell, CHE-109.773.698, Stiftung (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2018, Publ. 4439265).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rösner, Kai Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Stachen (Arbon), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4439265, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Personalfürsorgestiftung der Firma Laumann & Co. AG, in Bischofszell, CHE-109.773.698, Stiftung (SHAB Nr. 19 vom 28.01.2016, Publ. 2625873).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laumann, Hansjörg, von Bischofszell, in Bischofszell, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breitenmoser, Emil, von Appenzell, in Frauenfeld, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hörler, Attilio, von Appenzell, in Speicher, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.