Renseignements sur Perltex AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Perltex AG
- Perltex AG avec son siège à Luzern est une Société anonyme du domaine «Nettoyage de bâtiments». Perltex AG est actif.
- La direction se compose de 3 personnes. L'entreprise a été fondée le 06.03.1952.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 04.09.2019.
- L’entreprise Perltex AG est inscrite sous l’IDI CHE-105.804.153.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Angel Puebla,
Manuela Emilie Puebla,
Vanessa Celine Ventura Lopez
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.03.1952
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.011.721-2
IDE/TVA
CHE-105.804.153
Secteur
Nettoyage de bâtiments
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Ausführung von Reinigungsaufträgen aller Art sowie Beratung in diesen Fragen und Handel mit einschlägigen Artikeln; Beteiligungen; Vornahme von Finanzierungen; Erwerb, Veräusserung, Verwaltung und Belastung von und Handel mit Liegenschaften.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Alpina Treuhand AG | Hergiswil (NW) | 04.09.2019 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
sigura treuhand GmbH | Luzern | 10.10.2008 | 03.09.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Perltex AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004708685, Registre du commerce Lucerne, (100)
Perltex AG, in Luzern, CHE-105.804.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2018, Publ. 4362883).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
sigura treuhand GmbH (CHE-112.027.288), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alpina Treuhand AG (CHE-106.904.389), in Hergiswil (NW), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4362883, Registre du commerce Lucerne, (100)
Perltex AG, in Luzern, CHE-105.804.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2015, Publ. 2545753).
Domizil neu:
Horwerstrasse 83, 6005 Luzern.
Numéro de publication: 2545753, Registre du commerce Lucerne, (100)
Perltex AG., in Luzern, CHE-105.804.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 10.10.2008, S. 9, Publ. 4685974).
Statutenänderung:
09.12.2015.
Firma neu:
Perltex AG.
Zweck neu:
Ausführung von Reinigungsaufträgen aller Art sowie Beratung in diesen Fragen und Handel mit einschlägigen Artikeln;
Beteiligungen;
Vornahme von Finanzierungen;
Erwerb, Veräusserung, Verwaltung und Belastung von und Handel mit Liegenschaften.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Butz, Christel, deutsche Staatsangehörige, in Horw, Präsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
sigura treuhand GmbH (CHE-112.027.288), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: sigura treuhand GmbH, in Luzern (CH-150.4.000.790-7)];
Puebla, Manuela Emilie, von Hasle LU, in Oberdorf NW, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ventura Lopez, Vanessa Celine, von Hasle LU, in Oberdorf NW, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.