Adresse
c/o Berner Bauern Verband Management AG
Milchstrasse 9
3072 Ostermundigen
Renseignements sur Pensionskasse Swiss Dairy Food AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Pensionskasse Swiss Dairy Food AG
- Pensionskasse Swiss Dairy Food AG est une Fondation basée à Ostermundigen. Pensionskasse Swiss Dairy Food AG appartient au secteur «Exploitation d'un société des caisses de retraite» et est actuellement actif.
- L’organisation a été fondée en 12.03.1945 et a 8 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 11.07.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’organisation est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Pensionskasse Swiss Dairy Food AG.
- Entreprises avec la même adresse comme Pensionskasse Swiss Dairy Food AG: Barto AG, Berner Bauern Verband, Berner Bauern Verband Management AG.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil de fondation
Claudia Akman,
Josef Schmid-Etter,
Ulrich Gerber,
Mathias Werner Grünig,
Ernst Schweizer
les plus récents personnes habilitée à signer
Ulrich Gerber,
Aurelio Flurin Lemm,
Mathias Werner Grünig,
Ernst Schweizer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.03.1945
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Ostermundigen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-320.7.000.144-6
IDE/TVA
CHE-109.381.312
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Swiss Dairy Food AG und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundenen Unternehmungen sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität. Sie kann über die BVG-Mindestleistungen hinausgehende Leistungen sowie Unterstützungen in finanziellen Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall oder Arbeitslosigkeit erbringen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG Bern | Bern | 09.02.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Säntis Pensionskasse
- Personalfürsorgestiftung der Butterzentrale Gossau
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Pensionskasse Swiss Dairy Food AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006081558, Registre du commerce Berne, (36)
Pensionskasse Swiss Dairy Food AG, in Ostermundigen, CHE-109.381.312, Stiftung (SHAB Nr. 98 vom 20.05.2022, Publ. 1005478460).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rechsteiner-Dold, Elvira, von Appenzell, in Oberuzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akman, Claudia, von Wildhaus-Alt St. Johann, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Balmer-Etienne AG Bern (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443)].
Numéro de publication: HR02-1005478460, Registre du commerce Berne, (36)
Pensionskasse Swiss Dairy Food AG, in Ostermundigen, CHE-109.381.312, Stiftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2022, Publ. 1005381962).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Paul, von Eggersriet, in Gossau SG, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, Peter, von Mattstetten, in Münchenbuchsee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Ulrich, von Langnau im Emmental, in Burgdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Josef, von Appenzell, in Weissbad (Schwende-Rüte), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005381962, Registre du commerce Berne, (36)
Pensionskasse Swiss Dairy Food AG, in Ostermundigen, CHE-109.381.312, Stiftung (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2018, Publ. 1004458304).
Domizil neu:
c/o Berner Bauern Verband Management AG, Milchstrasse 9, 3072 Ostermundigen.
Weitere Adressen:
c/o Allvisa Services AG, Seestrasse 6, Postfach, 8027 Zürich. [gestrichen: Weststrasse 9, 3000 Bern 6].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lemm, Aurelio, von Davos, in Dübendorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.