Renseignements sur PBR Events Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de PBR Events Sàrl
- PBR Events Sàrl est une Société à responsabilité limitée basée à Yvorne. PBR Events Sàrl appartient au secteur «Autres services de spectacles et d’activités récréatives» et est actuellement actif.
- La direction de l’entreprise PBR Events Sàrl est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 07.03.2005.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 18.07.2017.
- L'IDI d'entreprise est CHE-112.261.140.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.03.2005
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Yvorne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.043.398-2
IDE/TVA
CHE-112.261.140
Secteur
Autres services de spectacles et d’activités récréatives
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'organisation d'événements publics ou privés (concerts, festivals, mariages, séminaires, etc), la location de tout matériel en lien avec des tels événements et la représentation d'artistes en tant qu'agent, tant en Suisse qu'à l'étranger (pour but complet cf. statuts).
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Boby Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour PBR Events Sàrl
Numéro de publication: 3651971, Registre du commerce Vaud, (550)
Boby Sàrl, à Morrens (VD), CHE-112.261.140 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 22 juin 2017.
Nouvelle raison de commerce:
PBR Events Sàrl. Siège transféré à Yvorne.
Nouvelle adresse:
pré de l'Oie, 1853 Yvorne.
Nouveau but:
la société a pour but l'organisation d'événements publics ou privés (concerts, festivals, mariages, séminaires, etc), la location de tout matériel en lien avec des tels événements et la représentation d'artistes en tant qu'agent, tant en Suisse qu'à l'étranger (pour but complet cf. statuts). Zurbuchen Jacques, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 18 parts de CHF 1'000 à Pepe Rosa-Magali, de Romoos, à Corsier-sur-Vevey, nouvelle associée avec 18 parts de CHF 1'000, gérante avec signature individuelle, présidente.
Numéro de publication: 5140100, Registre du commerce Vaud, (550)
Boby Sàrl, à Morrens (VD), CH-550-1043398-2, conception, commerce de luges et d'engins sportifs (FOSC du 11.03.2005, p. 14/2743704). Statuts modifiés le 29 juin 2009.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts. Selon déclaration des gérants du 29 juin 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Le capital social de CHF 20'000 est maintenant composé de 20 parts sociales de CHF 1'000.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Zurbuchen Jacques, élu président des gérants, est maintenant titulaire de 18 parts de CHF 1'000, et Guignard Jacques de 2 parts de CHF 1'000.
Numéro de publication: 2743704, Registre du commerce Vaud, (550)
Boby Sàrl, à Morrens (VD), chemin du Pré-Lébaz, CH-550-1043398-2. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
28 février 2005.
But:
conception, commerce de luges et d'engins sportifs.
Capital social entièrement libéré:
CHF 20'000.
Associés et gérants avec signature individuelle:
Guignard Jacques, du Lieu, à Morrens (VD), avec une part de CHF 2'000, et Zurbuchen Jacques, de Lausanne, à Eclépens, avec une part de CHF 18'00O.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.