Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o SIBELCO SWITZERLAND AG
Hauptstrasse 56
4127 Birsfelden
Renseignements sur Patronale Personalfürsorgestiftung der Sihelco AG in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.01.1982
Radiation du registre du commerce
14.04.2015
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Birsfelden
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.7.916.101-9
IDE/TVA
CHE-109.733.492
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Milderung der wirtschaftlichen Folgen des Alters, der Invalidität, der Krankheit, der Arbeitslosigkeit, der unverschuldeten Notlage für die Arbeitnehmer der Stifterfirma und ihr nahestehender Unternehmungen durch Unterstützungen. Es können auch Angehörige oder Hinterlassene der Arbeitnehmer unterstützt werden.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | 14.08.2007 | 13.04.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Patronale Personalfürsorgestiftung der Sihelco AG
- Patronale Fürsorgestiftung der Sihelco AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Patronale Personalfürsorgestiftung der Sihelco AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2094633, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Patronale Personalfürsorgestiftung der Sihelco AG in Liquidation, in Birsfelden, CHE-109.733.492, Stiftung (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2013, Publ. 917661). Mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 10.02.2015 ist die Stiftung aufgehoben. Sie wird im Handelsregister gelöscht.
Numéro de publication: 917661, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Patronale Personalfürsorgestiftung der Sihelco AG, in Birsfelden, CH-280.7.916.101-9, Stiftung (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2013, Publ. 7183244).
Name neu:
Patronale Personalfürsorgestiftung der Sihelco AG in Liquidation. Die Aufsichtsbehörde hat der Auflösung der Stiftung mit Verfügung vom 25.03.2013 zugestimmt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fode, Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Selters (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Herremans, Jean Louis, belgischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Winiger, Thomas, von Rapperswil-Jona, in Dietlikon, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 7183244, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Patronale Personalfürsorgestiftung der Sihelco AG, in Birsfelden, CH-280.7.916.101-9, Stiftung (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2012, Publ. 6920950).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jonas, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Muttenz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winiger, Thomas, von Rapperswil-Jona, in Dietlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.