Renseignements sur Patoro AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Patoro AG
- Patoro AG de Olten est active dans le domaine «Autres commerces avec des biens divers» et est actif.
- Il y a 5 personnes actives inscrites dans la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 03.03.2014.
- L’entreprise Patoro AG est inscrite sous l’IDI CHE-109.108.495.
- Toutes les informations sur les 5 marques déposées par l'entreprise Patoro AG.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Pablo Richard,
Daniel Fluri,
Patrik Jonas Martin,
Patrick Marco Bellomo-Haas,
Markus Schönenberger
les plus récents personnes habilitée à signer
Pablo Richard,
Daniel Fluri,
Patrik Jonas Martin,
Patrick Marco Bellomo-Haas,
Markus Schönenberger
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.08.2001
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Olten
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.004.775-9
IDE/TVA
CHE-109.108.495
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Produktion, Vertrieb und Promotion von luxuriösen Konsum- und Genussgütern. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmen beteiligen, Treuhandgeschäfte abwickeln, Grundstücke erwerben, veräussern und Verwaltungen führen sowie Aktien erwerben oder verwalten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (4)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Copartner Revision AG | Basel | 01.03.2010 | 14.09.2010 | |
stopp gmbh Treuhand & Consulting | Münchenstein | 05.12.2006 | 28.02.2010 | |
Deloitte AG | Basel | 25.06.2004 | 04.12.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Patoro Ltd
- Patoro SA
- Luxury Trading AG
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
11.10.2018 | actif | 79744/2018 | |
10.06.2010 | actif | 52323/2010 |
Dernières notifications FOSC pour Patoro AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1374417, Registre du commerce Soleure, (241)
Patoro AG, in Olten, CHE-109.108.495, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2012, Publ. 6871758).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richard, Dr. Pablo, von Wynau, in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6871758, Registre du commerce Soleure, (241)
Patoro AG, in Olten, CH-280.3.004.775-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2012, S. 0, Publ. 6836316).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bellomo, Patrick Marco, von Oberdorf BL, in Aesch BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6836316, Registre du commerce Soleure, (241)
Patoro AG, in Olten, CH-280.3.004.775-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2011, S. 13, Publ. 6007588).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
D'Ambrosio, Pasquale, italienischer Staatsangehöriger, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fluri, Daniel, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.