Renseignements sur passepartout-ch AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de passepartout-ch AG
- passepartout-ch AG a son siège social à Moosseedorf et est actif. Elle opère dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- La direction se compose de 6 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 02.03.2021. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-111.790.789.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Markus Lanz,
Michael Utiger,
Andrea Häfeli,
Daniela Bötschi,
Christoph Tschumi
les plus récents personnes habilitée à signer
Markus Lanz,
Michael Utiger,
Andrea Häfeli,
Daniela Bötschi,
Christoph Tschumi
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.07.2004
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Moosseedorf
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.3.016.923-0
IDE/TVA
CHE-111.790.789
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist die Kinder- und Jugendförderung, die Förderung des Generationendialogs und der Aufbau diesbezüglicher Projekte in der ganzen Schweiz. Die Gesellschaft ist nicht gewinnstrebig. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fibevalor AG in Liquidation | Zug | 29.07.2004 | 20.12.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- passepartout-ch SA
- passepartout-ch Ltd
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour passepartout-ch AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005113063, Registre du commerce Berne, (36)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 32 vom 16.02.2021, publizierten TR-Eintrag Nr. 2'496 vom 11.02.2021 passepartout-ch AG, in Moosseedorf, CHE-111.790.789, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2021, Publ. 1005101773).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Utiger, Michael, von Wiggiswil, in Moosseedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005101773, Registre du commerce Berne, (36)
passepartout-ch AG, in Moosseedorf, CHE-111.790.789, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2011, S.0, Publ. 6064260).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pozzi, Jürg Thomas, von Locarno, in Moosseedorf, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Meier, Gabriela, von Dagmersellen, in Moosseedorf, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tichy, Lena, von St. Gallen, in Ebikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Utiger, Karin, von Wiggiswil, in Moosseedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Casutt, Marcus, von Falera, in Solothurn, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Utiger, Michael, von Wiggiswil, in Moosseedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lanz, Markus, von Madiswil, in Moosseedorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bötschi, Daniela, von Kallnach, in Fraubrunnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfeli, Andrea, von Schmiedrued, in Moosseedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschumi, Christoph, von Niederbipp, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wolfisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6064260, Registre du commerce Berne, (36)
passepartout-ch AG, in Moosseedorf, CH-053.3.016.923-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2009, S. 6, Publ. 5404122).
Statutenänderung:
14.02.2011.
Aktienkapital neu:
CHF 210'000.00 [bisher: CHF 160'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 210'000.00 [bisher: CHF 160'000.00].
Aktien neu:
210 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 160 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.[Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Rahel, von Bäriswil, in Köniz (Wabern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Lukas, von Eggiwil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Markus, von Madiswil, in Moosseedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Tichy, Lena, von St. Gallen, in Ebikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschumi, Christoph, von Wolfisberg, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Utiger, Karin, von Wiggiswil, in Moosseedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.