Renseignements sur Pasqual-Stefano SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Pasqual-Stefano SA
- Pasqual-Stefano SA à Genève est une Société anonyme du domaine «Autres travaux de construction». Pasqual-Stefano SA est actif.
- Pasqual-Stefano SA a été fondée le 19.11.1960.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 03.08.2021. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise Pasqual-Stefano SA est inscrite sous l’IDI CHE-107.740.819.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.11.1960
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Genève
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.0.981.987-6
IDE/TVA
CHE-107.740.819
Secteur
Autres travaux de construction
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'un atelier et magasin de vitrerie, miroiterie, encadrements, pose, réparation et fabrication de stores.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Norman Auditing SA | Genève | 13.09.2019 | 02.12.2019 | |
ORFA Audit SA, succursale de Genève | Genève | 29.12.2008 | 23.07.2019 | |
Gespower SA | Carouge (GE) | <2004 | 28.12.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Pasqual-Stefano SA
Numéro de publication: HR02-1005263973, Registre du commerce Genève, (660)
Pasqual-Stefano SA, à Genève, CHE-107.740.819 (FOSC du 04.08.2020, p. 0/1004951646). Guillermard Thierry est maintenant domicilié à Annemasse, FRA. Faoro Yvan, de et à Meyrin, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1004951646, Registre du commerce Genève, (660)
Pasqual-Stefano SA, à Genève, CHE-107.740.819 (FOSC du 03.12.2019, p. 0/1004774032). Maggi Christophe n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés.
Administation:
Guillermard Thierry, nommé président et Grosjean Jacques, de France, à Messery, FRA, tous deux avec signature individuelle;
les pouvoirs de Guillermard Thierry sont modifiés en ce sens.
Numéro de publication: HR02-1004774032, Registre du commerce Genève, (660)
Pasqual-Stefano SA, à Genève, CHE-107.740.819 (FOSC du 13.09.2019, p. 0/1004716227). La clause statutaire relative à l'apport en nature effectué lors de la constitution est abrogée, conformément à l'article 628 alinéa 4 CO.
Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. Nouveaux statuts du 11.06.2019. UIS-United Investors Services SA (CHE-102.276.134) n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 11.06.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.