Renseignements sur Pasche & Dubath Holding SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Pasche & Dubath Holding SA
- Pasche & Dubath Holding SA est actuellement actif et est dans le secteur Exploitation des autres institutions financières. Le siège social se trouve à Epagny.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 16.01.1980.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 06.09.2022, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Pasche & Dubath Holding SA.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.01.1980
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Gruyères
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.0.430.275-2
IDE/TVA
CHE-107.962.366
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Participation à des entreprises, acquisition d'entreprises, gestion des participations créées et acquises (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Multifiduciaire Fribourg SA, succursale de Bulle | Bulle | 29.06.2020 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PKF Fiduciaire SA, succursale de Fribourg | Fribourg | 12.09.2017 | 28.06.2020 | |
SCF Révision SA, succursale de Fribourg | Fribourg | 03.07.2012 | 11.09.2017 | |
Fiduciaire Henri Meyer, expert-comptable diplômé | Bulle | <2004 | 02.07.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Pasche & Dubath SA
- Pasche & Dubath S.A.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Pasche & Dubath Holding SA
Numéro de publication: HR02-1005555569, Registre du commerce Fribourg, (217)
Pasche & Dubath Holding SA, à Gruyères, CHE-107.962.366 (FOSC du 26.01.2021, p. 0/1005083432).
Personne radiée:
Dubath André Francis, administrateur, secrétaire, signature individuelle.
Personne inscrite modifiée:
Pasche Nicolas, administrateur, président, signature individuelle, maintenant de Jorat-Mézières (fusion de commune), désormais, administrateur, signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005083432, Registre du commerce Fribourg, (217)
Pasche & Dubath Holding SA, à Gruyères, CHE-107.962.366 (FOSC du 29.06.2020, p. 0/1004922778).
Personnes inscrites modifiées:
Pasche Nicolas, administrateur, secrétaire, signature collective à deux, maintenant administrateur, président, signature individuelle;
Dubath André Francis, administrateur, président, signature collective à deux, maintenant à Bas-Intyamon (fusion de commune), administrateur, secrétaire, signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1004922778, Registre du commerce Fribourg, (217)
Pasche & Dubath Holding SA, à Gruyères, CHE-107.962.366 (FOSC du 12.09.2017, p. 0/3747087).
Nouvelle adresse:
Route des Grands-Bois 7, 1663 Epagny.
Personne radiée:
PKF Fiduciaire SA, succursale de Fribourg (CHE-320.651.923), organe de révision.
Nouvelle personne inscrite:
Multifiduciaire Fribourg S.A., succursale de Bulle (CHE-174.226.833), à Bulle, organe de révision.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.