Filiales (1)
Renseignements sur Parimmo Valbella AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Parimmo Valbella AG
- Parimmo Valbella AG a son siège social à Valbella, est actif et est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- L’entreprise a été fondée en 20.04.1972 et a 6 personnes à la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 11.12.2018. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDI d'entreprise est CHE-107.038.352.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Margrit Parpan-Fasel,
Beat Parpan,
Manuela Wieser-Parpan,
Nicole Silvia Parpan,
Pascal Parpan
les plus récents personnes habilitée à signer
Margrit Parpan-Fasel,
Beat Parpan,
Manuela Wieser-Parpan,
Christian Parpan
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.04.1972
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Vaz/Obervaz
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.001.546-9
IDE/TVA
CHE-107.038.352
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb, Bau, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BMU Treuhand AG | Chur | 13.07.2010 | 21.06.2018 | |
Hartbert Immobilien AG | Chur | 21.07.2006 | 12.07.2010 | |
Aton Treuhand Thomas Bont | Bottmingen | <2004 | 20.07.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Paulin Parpan AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Parimmo Valbella AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004517772, Registre du commerce Grisons, (350)
Parimmo Valbella AG, in Vaz/Obervaz, CHE-107.038.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2018, Publ. 4308637).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Hofstrasse 11, 7270 Davos Platz]. [gestrichen: Felsenaustrasse 49, 7000 Chur].
Numéro de publication: 4308637, Registre du commerce Grisons, (350)
Paulin Parpan AG, in Vaz/Obervaz, CHE-107.038.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2017, Publ. 3504349).
Statutenänderung:
15.06.2018.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 15.06.2018 auf die neu gegründete Parpan Paulin AG, in Vaz/Obervaz (CHE-155.558.950) über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 100'000.00 herabgesetzt.
Firma neu:
Parimmo Valbella AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb, Bau, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Aktien neu:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 250.00 (Stimmrechtsaktien) und 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief. Gemäss Erklärung vom 15.06.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Parpan-Bothe, Thomas, von Vaz/Obervaz, in Valbella (Vaz/Obervaz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BMU Treuhand AG (CHE-115.321.376), in Chur, Revisionsstelle;
Cadosch, Umberto, von Rhäzüns, in Rhäzüns, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parpan-Fasel, Margrit, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Parpan, Beat, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3504349, Registre du commerce Grisons, (350)
Paulin Parpan AG, in Vaz/Obervaz, CHE-107.038.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2017, Publ. 3436183).
Weitere Adressen:
Hofstrasse 11, 7270 Davos Platz. Felsenaustrasse 49, 7000 Chur.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.