Adresse
c/o MIANI, COMPTABILITE & ADMINISTRATION
Rue des Tuillières 1
1196 Gland
Renseignements sur Parfums Plus SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Parfums Plus SA
- Parfums Plus SA est actuellement actif et est dans le secteur Fabrication des produits chimiques. Le siège social se trouve à Gland.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 25.05.1981.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 25.04.2019.
- L'IDE déclaré est CHE-108.002.776.
- BW Conseils SA, Chictifs Sàrl, Cofidam Fiduciaire Sàrl ont la même adresse comme Parfums Plus SA.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.05.1981
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Gland
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.078.853-5
IDE/TVA
CHE-108.002.776
Secteur
Fabrication des produits chimiques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Fabrication et vente de compositions pour tous produits à parfumer; la représentation d'entreprises de fabrication et de vente de matières premières (huiles essentielles) pour parfumeries.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
AFIDUGERE SA en liquidation | Lausanne | <2004 | 28.05.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Parfums Plus S.A.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Parfums Plus SA
Numéro de publication: HR02-1004617356, Registre du commerce Vaud, (550)
Parfums Plus SA, à Gland, CHE-108.002.776 (FOSC du 23.08.2016, p. 0/3016457). Maillebiau Nicolas n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Nouvelle administratrice avec signature individuelle:
Miani Antonia, d'Arzier-Le Muids, à Prangins.
Numéro de publication: 3016457, Registre du commerce Vaud, (550)
Parfums Plus S.A., à Founex, CHE-108.002.776 (FOSC du 29.05.2015, p. 0/2176477). Statuts modifiés le 15 août 2016.
Nouvelle raison de commerce:
Parfums Plus SA. Siège transféré à Gland.
Nouvelle adresse:
rue des Tuillières 1, c/o ANTONIA MIANI, COMPTABILITE & ADMINISTRATION, 1196 Gland.
Numéro de publication: 2176477, Registre du commerce Vaud, (550)
Parfums Plus S.A., à Coppet, CHE-108.002.776 (FOSC du 14.04.2015, p. 0/2095735). Statuts modifiés le 18 mai 2015. Siège transféré à Founex.
Nouvelle adresse:
chemin des Repingonnes 1, 1297 Founex. Les 200 actions au porteur de CHF 500, formant l'entier du capital-actions, sont converties en 200 actions nominatives de CHF 500, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Selon déclaration du 18 mai 2015, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Fidugère SA n'est plus organe de révision.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.