Renseignements sur Paradise Island Company (PIC) AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Paradise Island Company (PIC) AG
- Paradise Island Company (PIC) AG a son siège social à Steinhausen et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- Paradise Island Company (PIC) AG a 3 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 30.05.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise Paradise Island Company (PIC) AG est inscrite sous l’IDI CHE-101.725.371.
- À la même adresse il existe 15 autres entreprises actives. Cela comprend: Akaru GmbH, Datatel AG, Dewuschka GmbH.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.05.1990
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Steinhausen
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.015.697-4
IDE/TVA
CHE-101.725.371
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Planung und Ausführung von Bauvorhaben im In- und Ausland als Generalunternehmerin. Sie führt Betriebsgesellschaften für diese Bauten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Spectrum Treuhand AG | Steinhausen | 30.05.2024 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Equitest AG Treuhand und Wirtschaftsprüfungen | Wettingen | <2004 | 19.04.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Paradise Island Company PIC AG
- Paradise Island Company PIC AG {Ergänzung der Firma von Amtes wegen (Art. 176 HRegV)}
- Paradise Island Company PIC
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Paradise Island Company (PIC) AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006043803, Registre du commerce Zoug, (170)
Paradise Island Company (PIC) AG, in Steinhausen, CHE-101.725.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2019, Publ. 1004594812).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der PCI Private Capital Invest AG, in Bolligen (CHE-100.391.853), gemäss Fusionsvertrag vom 15.05.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 1'022'914.50 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 18'140.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. [gestrichen: Mit Erklärung vom 16.04.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werder, René, von Boswil, in Obererlinsbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romer, Werner, von Benken (SG), in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leuthold, Beat, von Oberrieden, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spectrum Treuhand AG (CHE-108.040.469), in Steinhausen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004594812, Registre du commerce Zoug, (170)
Paradise Island Company (PIC) AG, in Steinhausen, CHE-101.725.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2018, Publ. 4324839).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ronner, Christian, von Glarus Süd, in Glarus Süd, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Hans, von Bern und Langnau im Emmental, in Bolligen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4324839, Registre du commerce Zoug, (170)
Paradise Island Company (PIC) AG, in Steinhausen, CHE-101.725.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2018, Publ. 4289871).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Genossenschaft 'MONOVA', in Aarau (CHE-103.733.217) gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 938'820.28 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 927'037.50 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung vor. Da die übernehmende Gesellschaft einzige Genossenschafterin der übertragenden Genossenschaft ist, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.