Renseignements sur Papst AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Papst AG
- Papst AG avec son siège à Hefenhofen est actif. Papst AG est active dans le domaine «Autres commerces avec des biens divers».
- La direction de l’entreprise Papst AG qui a été fondée le 11.12.2008, se compose de 2 personnes.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 19.09.2014, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Papst AG est le suivant : CHE-114.630.082.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.12.2008
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Hefenhofen
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.3.021.765-9
IDE/TVA
CHE-114.630.082
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Waren aller Art, insbesondere von Dünger und Pflanzenschutzmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
SRG Salensteiner Revisions-Gesellschaft mbH | Salenstein | 17.12.2008 | 12.01.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Papst AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1723977, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Papst AG, in Hefenhofen, CHE-114.630.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2012, Publ. 6517318).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Papst, Urs, von Wäldi, in Hefenhofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6517318, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Papst AG, in Hefenhofen, CH-440.3.021.765-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2012, S. 0, Publ. 6504338).
Domizil neu:
Hamisfeld 2a, 8580 Hefenhofen.
Numéro de publication: 6504338, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Papst AG, in Hefenhofen, CH-440.3.021.765-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2008, S. 24, Publ. 4785802).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Baumschule Heiniger GmbH, in Hefenhofen (CH-440.4.017.709-2), gemäss Fusionsvertrag vom 14.12.2011 und Bilanz per 30.11.2011. Aktiven von CHF 1'250'549.22 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 517'440.35 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 14.12.2011 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SRG Salensteiner Revisions-Gesellschaft mbH, in Salenstein (CH-440.4.012.360-7), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Martin, von Eriswil, in Hefenhofen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Heiniger-Schindler, Ruth, von Eriswil, in Hefenhofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Papst, Urs, von Wäldi, in Hefenhofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.