Adresse
c/o Prateo Conseil SA
Avenue de Lavaux 65
1009 Pully
Renseignements sur Papiers de Chine Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Papiers de Chine Sàrl
- Papiers de Chine Sàrl à Pully est une Société à responsabilité limitée du domaine «Exploiter d'un édition (analogue/digitale)». Papiers de Chine Sàrl est actif.
- La direction de l’entreprise Papiers de Chine Sàrl est composée de une personne.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 08.10.2010.
- Papiers de Chine Sàrl est inscrite dans le canton VD sous l’IDI CHE-108.838.220.
- À la même adresse il existe 54 autres entreprises actives. Cela comprend: ALO Office SA, Asic S.A., AUG SA.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.12.1996
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Pully
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.150.928-2
IDE/TVA
CHE-108.838.220
Secteur
Exploiter d'un édition (analogue/digitale)
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Rédaction, édition et publication sur tout support d'ouvrages, d'articles, d'images et de magazines en relation avec la Chine.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Atelier d'architecture Jacques Perret Sàrl
- Atelier d'architecture Perret Jacques Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Papiers de Chine Sàrl
Numéro de publication: 5845862, Registre du commerce Vaud, (550)
Papiers de Chine Sàrl, à Pully, CH-550-0150928-2, rédaction, édition et publication sur tout support d'ouvrages, d'articles, d'images et de magazines en relation avec la Chine (FOSC du 05.02.2010, p. 21/5481432). Perret Florence et Jarp Muriel, qui ne sont plus associées-gérantes et dont la signature est radiée, cèdent respectivement 190 parts de CHF 100 et 10 parts de CHF 100 à Homberger Mathias, de Gossau (ZH), à Pully, nouvel associé-gérant avec signature individuelle, avec 200 parts de CHF 100.
Numéro de publication: 5481432, Registre du commerce Vaud, (550)
Papiers de Chine Sàrl, à Pully, CH-550-0150928-2, rédaction, édition et publication sur tout support d'ouvrages (FOSC du 04.08.2009, p. 23/5177886). La signature de Homberger Mathias est radiée.
Numéro de publication: 5177886, Registre du commerce Vaud, (550)
Papiers de Chine Sàrl, à Pully, CH-550-0150928-2, rédaction, publication d'articles, d'images et de magazines en relation avec la Chine (FOSC du 08.05.2007, p. 16/3920714). Statuts modifiés le 30 juin 2009.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts. Selon déclaration des gérants du 30 juin 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Le capital social de CHF 20'000 est maintenant composé de 200 parts sociales de CHF 100 détenues par Perret Florence, élue présidente des gérants, avec 190 parts de CHF 100 (précédemment avec 1 part de CHF 19'000), et Jarp Muriel, avec 10 parts de CHF 100 (précédemment avec 1 part de CHF 1'000).
Communications aux associés:
par n'importe quel moyen de transmission écrit ou imprimable (p. ex. courrier écrit, télécopie, courrier électronique).
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.