Renseignements sur Palomar Elektronik AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Palomar Elektronik AG
- Palomar Elektronik AG est active dans le secteur «Fabrication d’appareils ménagers» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Birmensdorf ZH.
- La direction de l’entreprise Palomar Elektronik AG est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 31.01.1977.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 28.05.2019.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton ZH sous l’IDI CHE-101.131.102.
- Auto Paradies D. Vasiljevic, Brand Heroes AG, Castelsoldo SA sont inscrites à la même adresse.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.01.1977
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Birmensdorf (ZH)
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.919.579-9
IDE/TVA
CHE-101.131.102
Secteur
Fabrication d’appareils ménagers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation und den Handel von elektronischen Geräten, Apparaten und Metallwaren; Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und alle Geschäfte tätigen, welche mit ihrem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen, einschliesslich Erwerb, Unterhalt und Verkauf von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Rovi Treuhand AG | Zürich | 29.06.2011 | 27.05.2019 | |
OSN Revisions GmbH | Bonstetten | 16.01.2009 | 07.04.2011 | |
Victor Bataillard | Wettswil am Albis | <2004 | 15.01.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Palomar Elektronik Ltd
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Palomar Elektronik AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004639401, Registre du commerce Zurich, (20)
Palomar Elektronik AG, in Birmensdorf (ZH), CHE-101.131.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2011, S.0, Publ. 6226374).
Statutenänderung:
13.05.2019.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation und den Handel von elektronischen Geräten, Apparaten und Metallwaren;
Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und alle Geschäfte tätigen, welche mit ihrem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen, einschliesslich Erwerb, Unterhalt und Verkauf von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung vom 18.01.1977 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Firma "Palomar Elektronik, Paul Maurer", in Urdorf, gemäss Bilanz per 30.9.1976 zum Preise von CHF 204'548.12, von dem CHF 98'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.]. [Die besonderen Vorteile im Falle des Erwerbs von Aktien sind aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Nach Massgabe näherer Regelung in den Statuten stehen den Gründern im Falle des Erwerbes von Aktien untereinander besondere Vorteile zu.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 13.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Alois, von Willisau Land, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rovi Treuhand AG (CH-020.3.922.326-8), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Paul, von Zürich, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberwil bei Bremgarten].
Numéro de publication: 6226374, Registre du commerce Zurich, (20)
Palomar Elektronik AG, in Birmensdorf ZH, CH-020.3.919.579-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 08.04.2011, S. 0, Publ. 6114006).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Falk, Christian, von St. Gallen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Orfeo Severino, von Zürich, in Birmensdorf ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rovi Treuhand AG (CH-020.3.922.326-8), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 6114006, Registre du commerce Zurich, (20)
Palomar Elektronik AG, in Birmensdorf ZH, CH-020.3.919.579-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2009, S. 33, Publ. 4829956).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OSN Revisons GmbH (CH-020.4.001.934-6), in Affoltern am Albis, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.