Renseignements sur Pallottiner-Stiftung St. Klemens
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Pallottiner-Stiftung St. Klemens
- Pallottiner-Stiftung St. Klemens avec son siège à Ebikon est actif. Pallottiner-Stiftung St. Klemens est active dans le domaine «Exploitation delles ecoles de maturité».
- La direction se compose de 11 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 26.08.2024.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-110.196.342.
Direction (11)
les plus récents membres du conseil de fondation
Nicolas Bügler,
Nicole Greuter,
André Bruno Givel,
Bruno Wicki,
Lukas Keiser
les plus récents personnes habilitée à signer
André Bruno Givel,
Bruno Wicki,
Tanja Sophie Hager,
Andrea Haas
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.11.1999
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Ebikon
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.7.023.132-7
IDE/TVA
CHE-110.196.342
Secteur
Exploitation delles ecoles de maturité
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung und Verwaltung der Schule St. Klemens, einer katholischen Privatschule mit Internat, in gemeinnütziger Trägerschaft.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG | Luzern | 27.07.2017 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Beat Achermann Treuhand GmbH in Liquidation | Luzern | 06.06.2006 | 26.07.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Pallottiner-Stiftung St. Klemens
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006113832, Registre du commerce Lucerne, (100)
Pallottiner-Stiftung St. Klemens, in Ebikon, CHE-110.196.342, Stiftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2023, Publ. 1005650487).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eckert, Katrin, von Aarau, in Buchs (AG), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hütte, Martin, von Ebikon, Luzern und Zug, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bügler, Nicolas, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Greuter, Nicole, von Eschlikon, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005650487, Registre du commerce Lucerne, (100)
Pallottiner-Stiftung St. Klemens, in Ebikon, CHE-110.196.342, Stiftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2022, Publ. 1005426080).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi, Adrian, von Ehrendingen, in Gossau (SG), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Givel, André Bruno, von Payerne, in Gossau (SG), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005426080, Registre du commerce Lucerne, (100)
Pallottiner-Stiftung St. Klemens, in Ebikon, CHE-110.196.342, Stiftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2021, Publ. 1005291593).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lustenberger, Herbert, von Ebikon und Luzern, in Ebikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schärli-Gerig, Yvonne, von Ebikon, in Ebikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Dach, Patrick, von Lyss, in Adligenswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.