Renseignements sur PA AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de PA AG
- PA AG a son siège social à Zofingen et est actif. Elle opère dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- PA AG a 4 personnes à la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 15.05.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise PA AG est le suivant : CHE-108.727.052.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Guido Otto Curiger,
Anna Marie Peyer,
Heidi Graf,
Peter Peyer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.06.1984
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zofingen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.005.596-1
IDE/TVA
CHE-108.727.052
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Antiquitäten; die Gesellschaft kann sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen sowie Liegenschaften, Patente, Lizenzen etc. erwerben, veräussern und verwalten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Dr. Balsiger & Partner AG | Zofingen | 05.07.1999 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour PA AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005746439, Registre du commerce Argovie, (400)
PA AG, in Zofingen, CHE-108.727.052, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2022, Publ. 1005628266).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschlimann, Hans-Rudolf, von Rüegsau, in Reiden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Curiger, Guido Otto, von Einsiedeln, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005628266, Registre du commerce Argovie, (400)
PA AG, in Zofingen, CHE-108.727.052, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2002, S.2, Publ. 669744).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Curiger, Guido Otto, von Einsiedeln, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 669744, Registre du commerce Argovie, (400)
PA AG, in Zofingen, Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Antiquitäten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2000, S. 632).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peyer, Fritz, von Vordemwald, in Hongkong (HK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peyer, Anna Marie, von Vordemwald, in Hongkong (HK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.