Adresse
c/o Peter Schmidlin
Leebernstrasse 8
8635 Oberdürnten
Renseignements sur OSF Corp AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de OSF Corp AG
- OSF Corp AG a son siège social à Oberdürnten, est actif et est active dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières».
- L’entreprise a été fondée en 12.04.1979 et a une personne à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 16.05.2024.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce ZH est le suivant: CHE-103.100.584.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.04.1979
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Dürnten
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.008.882-2
IDE/TVA
CHE-103.100.584
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Liegenschaften und Wertschriften. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zweckes förderlich sein könnten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Hewa & Partner Immobilien und Treuhand GmbH in Liquidation | Zumikon | <2004 | 12.08.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour OSF Corp AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006032929, Registre du commerce Zurich, (20)
OSF Corp AG, in Dürnten, CHE-103.100.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2018, Publ. 4098893).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidlin, Peter, von Dittingen, in Dürnten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Porté Schmidlin, Verena, von Horgen, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Philippe, von Zürich, in Wildhaus-Alt St. Johann, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4098893, Registre du commerce Zurich, (20)
OSF Corp AG, in Dürnten, CHE-103.100.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3250345).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hepp, Karl, von Gächlingen, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3250345, Registre du commerce Zurich, (20)
OSF Corp AG, in Uster, CHE-103.100.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2010, S. 21, Publ. 5769602).
Statutenänderung:
21.12.2016.
Sitz neu:
Dürnten.
Domizil neu:
c/o Peter Schmidlin, Leebernstrasse 8, 8635 Oberdürnten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidlin, Peter, von Dittingen, in Dürnten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Julians (MT)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.