Renseignements sur Oscar Prevost AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Oscar Prevost AG
- Oscar Prevost AG est actuellement actif et est dans le secteur Autres commerces avec des biens divers. Le siège social se trouve à Thusis.
- Il y a 5 personnes actives inscrites dans la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 15.11.2022.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Oscar Prevost AG.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Dr. Andrea von Rechenberg,
Oliver Hohl,
Stefanie Scarpatetti-Hohl
les plus récents personnes habilitée à signer
Diego Gestoso Amoedo,
Dr. Andrea von Rechenberg,
Oliver Hohl,
Stefanie Scarpatetti-Hohl,
Stephan Meury
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.01.1933
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Thusis
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.004.569-9
IDE/TVA
CHE-105.946.623
CHE-469.577.441 TVA
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Stahl, Metallen, Kuststoffen, Baubedarf, Eisenwaren, Werkzeugen und Maschinen; die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche zur Förderung des Gesellschaftszweckes als geeignet erscheinen, einschliesslich Erwerb von Grundeigentum und Beteiligungen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
RRT AG Treuhand und Revision | Chur | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Prevost Oscar AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Oscar Prevost AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005604648, Registre du commerce Grisons
Oscar Prevost AG, in Thusis, CHE-105.946.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2021, Publ. 1005325179).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gestoso Amoedo, Diego, von Domat/Ems, in Domat/Ems, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005325179, Registre du commerce Grisons
Oscar Prevost AG, in Thusis, CHE-105.946.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 19.04.2021, Publ. 1005152747).
Domizil neu:
Splügenstrasse 4, 7430 Thusis.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Splügenstrasse 4, 7430 Thusis].
Numéro de publication: HR02-1005152747, Registre du commerce Grisons
Oscar Prevost AG, in Thusis, CHE-105.946.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2017, Publ. 3291021).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prevost, Hans-Peter, von Thusis, in Thusis, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Prevost, Oscar, von Thusis, in Thusis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caluzi, Emanuele, von Rhäzüns, in Rhäzüns, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Rechenberg, Dr. Andrea, von Chur, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Haldenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.