Renseignements sur ORPA AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de ORPA AG
- ORPA AG à Rain est une Société anonyme du domaine «Fourniture d’autres services aux entreprises». ORPA AG est actif.
- Il y a 3 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 10.12.2021. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-100.444.745.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Andreas Burkart,
Larissa Maria Burkart,
Natascha Maria Burkart
les plus récents personnes habilitée à signer
Andreas Burkart,
Larissa Maria Burkart,
Natascha Maria Burkart
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.07.1980
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Rain
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.008.722-6
IDE/TVA
CHE-100.444.745
Secteur
Fourniture d’autres services aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beratende Tätigkeit in rechtlichen und wirtschaftlichen Belangen; Übernahme von Treuhand- und Inkassomandaten und Prozessfinanzierungen; Handel mit Waren aller Art; Erwerb, Belastung, Vermietung, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften und Wertschriften; Vornahme von Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung; die Gesellschaft kann weiter den historischen Automobil-Rennsport Schweiz fördern und unterstützen sowie die 'Scuderia Buandra Historic Racing' betreiben und finanzieren; Beteiligung an anderen Unternehmen des Inlandes.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG | Kriens | <2004 | 09.12.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour ORPA AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005354241, Registre du commerce Lucerne, (100)
ORPA AG, in Rain, CHE-100.444.745, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2016, S.0, Publ. 2598223).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkart, Andreas (1938), von Rain und Dietwil, in Rain, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkart, Andreas, von Rain und Dietwil, in Rain, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Burkart, Natascha, von Rain und Dietwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Burkart, Larissa, von Rain und Dietwil, in Rain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Inwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 2598223, Registre du commerce Lucerne, (100)
ORPA AG, in Rain, CHE-100.444.745, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2011, Publ. 6283950).
Statutenänderung:
22.12.2015.
Zweck neu:
Beratende Tätigkeit in rechtlichen und wirtschaftlichen Belangen;
Übernahme von Treuhand- und Inkassomandaten und Prozessfinanzierungen;
Handel mit Waren aller Art;
Erwerb, Belastung, Vermietung, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften und Wertschriften;
Vornahme von Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung;
die Gesellschaft kann weiter den historischen Automobil-Rennsport Schweiz fördern und unterstützen sowie die 'Scuderia Buandra Historic Racing' betreiben und finanzieren;
Beteiligung an anderen Unternehmen des Inlandes. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkart, Larissa, von Rain und Dietwil, in Inwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Luzern].
Numéro de publication: 6283950, Registre du commerce Lucerne, (100)
ORPA AG, in Rain, CH-100.3.008.722-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2009, S. 14, Publ. 5385074).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherrer, lic. iur. Hans, von Zell LU und Ballwil, in Hochdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkart, Andreas (1938), von Rain und Dietwil, in Rain, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.