Renseignements sur Ornitag AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Ornitag AG
- Ornitag AG a son siège social à Küsnacht ZH et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Services fiduciaires».
- L’entreprise a été fondée le 04.06.2004.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 14.02.2023.
- L'IDI d'entreprise est CHE-111.703.715.
- Exactement à cette adresse il existe 17 autres entreprises actives. Cela comprend: 4ida GmbH, Alcore AG, Boris SA.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Ngawang Margey,
Beat Adolf Steimen,
Roger Daniel Wyss,
Franco Riesch
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.06.2004
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Küsnacht (ZH)
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.027.777-7
IDE/TVA
CHE-111.703.715
Secteur
Services fiduciaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Gründung und Verwaltung von Gesellschaften aller Art, die Organisation und Führung von Buchhaltungen, die Steuerberatung, die Vermögensverwaltung und die Durchführung von Treuhandgeschäften. Die Gesellschaft kann Wertschriften erwerben, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Liegenschaften für eigene oder fremde Rechnung erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten zu Gunsten Dritter abgeben, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Sie kann Patente, Handelsmarken, technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen sowie technische und administrative Beratungsdienste aller Art erbringen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG Zürich | Zürich | 10.06.2004 | 02.10.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Ornitag Ltd
- Ornitag SA
- Sinitus Corporate Services AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ornitag AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005677427, Registre du commerce Zurich, (20)
Ornitag AG, in Küsnacht (ZH), CHE-111.703.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2022, Publ. 1005494523).
Domizil neu:
Obere Wiltisgasse 52, 8700 Küsnacht ZH.
Numéro de publication: HR02-1005494523, Registre du commerce Zurich, (20)
Ornitag AG, in Küsnacht (ZH), CHE-111.703.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2021, Publ. 1005319778).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Christina, von Uster, in Dübendorf, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005319778, Registre du commerce Zurich, (20)
Ornitag AG, in Küsnacht (ZH), CHE-111.703.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2020, Publ. 1004806142).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schildknecht, Roland, von Münchwilen (TG), in Wald (ZH), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.