Renseignements sur Orise GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Orise GmbH
- Orise GmbH est active dans le secteur «Services de publicité» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Basel.
- Orise GmbH a 2 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 02.02.2023.
- L’entreprise Orise GmbH est inscrite sous l’IDI CHE-234.139.832.
- entreprise Orise GmbH a enregistré 2 marques actives, marques annulées ou des demandes en attente.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.05.2022
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.4.008.053-5
IDE/TVA
CHE-234.139.832
Secteur
Services de publicité
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Kommunikation und Unternehmensberatung sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Orise Ltd liab Co
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
Flair | 27.12.2022 | actif | 11058/2022 |
27.12.2022 | actif | 11059/2022 |
Dernières notifications FOSC pour Orise GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005668179, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Orise GmbH, in Basel, CHE-234.139.832, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2022, Publ. 1005467110).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Collidoro, Mariano, von Volketswil, in Volketswil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stupels, Georgijs, lettischer Staatsangehöriger, in Niederdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 7'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].
Numéro de publication: HR01-1005467110, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Orise GmbH (Orise Ltd liab Co), in Basel, CHE-234.139.832, Laufenstrasse 41, 4053 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.04.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Kommunikation und Unternehmensberatung sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 21'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 28.04.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Terlizzi, Gaetano, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Stupels, Georgijs, lettischer Staatsangehöriger, in Niederdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Collidoro, Mariano, von Volketswil, in Volketswil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.