Renseignements sur Optik Schneider AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Optik Schneider AG
- Optik Schneider AG a son siège social à Basel et est actif. Elle opère dans le domaine «Autres commerces avec des biens divers».
- L’entreprise a été fondée en 30.12.1983 et a 2 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 01.02.2024.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-102.441.858.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.12.1983
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.3.004.728-4
IDE/TVA
CHE-102.441.858
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Herstellung von und Handel mit Brillen und Kontaktlinsen, Handel mit optischen Instrumenten sowie Betrieb einer Reparaturwerkstätte. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie Immaterialgüterrechte aller Art erwerben, verwerten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
HB&P Wirtschaftsprüfung AG | Basel | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Schneider W. AG, Brillen und Kontaktlinsen
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Optik Schneider AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005949995, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Optik Schneider AG, in Basel, CHE-102.441.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2023, Publ. 1005814879).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider Kiener, Nicole, von Uetendorf, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schneider, Marc, von Uetendorf, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift;
Neschat, Parwis, von Füllinsdorf, in Hofstetten-Flüh, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schlageter, Sabrina, deutsche Staatsangehörige, in Lörrach (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Businger, Caroline, von Büren an der Aare, in Reinach (BL), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Businger, Patrick, von Basel, in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005814879, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Optik Schneider AG, in Basel, CHE-102.441.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2017, Publ. 3320267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Striberni, Fabrienne, von Bellinzona, in Therwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neschat, Parwis, von Füllinsdorf, in Hofstetten-Flüh, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3320267, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Optik Schneider AG, in Basel, CHE-102.441.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2014, Publ. 1674577).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlageter, Sabrina, deutsche Staatsangehörige, in Lörrach (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Striberni, Fabrienne, von Bellinzona, in Therwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.