Renseignements sur Optik Knecht AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Optik Knecht AG
- Optik Knecht AG avec son siège à Schaffhausen est actif. Optik Knecht AG est active dans le domaine «Autres commerces avec des biens divers».
- Optik Knecht AG a été fondée le 24.12.1991.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 03.01.2012.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce SH est le suivant: CHE-105.894.877.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.12.1991
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Schaffhausen
Registre du commerce
SH
Numéro au registre du commerce
CH-290.3.003.440-7
IDE/TVA
CHE-105.894.877
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt Augenoptik-Fachgeschäfte zu führen, d.h. augenoptische Artikel zu bearbeiten und zu verkaufen, einschliesslich Handel mit verwandten Produkten sowie ophthalmologische Dienstleistungen anzubieten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Bollinger GmbH | Schaffhausen | <2004 | 16.06.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Optik Knecht AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6487038, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Optik Knecht AG, in Schaffhausen, CH-290.3.003.440-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2009, S. 20, Publ. 5142900).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krönlein, Conrad, von Stein am Rhein, in Stein am Rhein, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5142900, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Optik Knecht AG, in Schaffhausen, CH-290.3.003.440-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2009, S. 15, Publ. 5072600).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzger, Mario, von Eschenz, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Krönlein, Conrad, von Stein am Rhein, in Stein am Rhein, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5072600, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Optik Knecht AG, in Schaffhausen, CH-290.3.003.440-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 09.06.1997, S. 3928).
Statutenänderung:
14.05.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Augenoptik-Fachgeschäfte zu führen, d.h. augenoptische Artikel zu bearbeiten und zu verkaufen, einschliesslich Handel mit verwandten Produkten sowie ophthalmologische Dienstleistungen anzubieten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Von Gerhard Knecht, Schaffhausen, die Augenoptik-Fachgeschäfte in Schaffhausen und in Diessenhofen zum Preis von höchstens CHF 600'000.--].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Aktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Laut Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.05.2009 untersteht die Gesellschaft nicht der ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Bollinger GmbH, in Schaffhausen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krönlein, Conrad, von Stein am Rhein, in Stein am Rhein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident mit Einzelunterschrift];
Metzger, Mario, von Eschenz, in Schaffhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.