Adresse
Route de la Mortigue 1
1072 Forel (Lavaux)
Renseignements sur onekey SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de onekey SA
- onekey SA avec son siège à Forel (Lavaux) est actif. onekey SA est active dans le domaine «Commerce de véhicules».
- onekey SA a été fondée le 16.01.2023.
- Le 26.10.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- onekey SA est inscrite dans le canton VD sous l’IDI CHE-331.987.304.
- À la même adresse il existe 12 autres entreprises actives. Cela comprend: A&M Etanchéité SNC, Arcturus SA, BreveX SA.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.01.2023
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Forel (Lavaux)
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.225.434-1
IDE/TVA
CHE-331.987.304
Secteur
Commerce de véhicules
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but le commerce de tout véhicule, y compris avec service de chauffeur, et toute activité dans le domaine du tourisme et du nautisme. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles (à l'exclusion des activités prohibées par la LFAIE), faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. La société peut octroyer des garanties, consentir des prêts ou des avances à des actionnaires ou à des tiers.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour onekey SA
Numéro de publication: HR02-1005870045, Registre du commerce Vaud, (550)
onekey SA, à Forel (Lavaux), CHE-331.987.304 (FOSC du 19.01.2023, p. 0/1005656852). Wanner Antonin n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Chauvet Martin, de France, à Rue, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR01-1005656852, Registre du commerce Vaud, (550)
onekey SA, à Forel (Lavaux), Route de la Mortigue 1, 1072 Forel (Lavaux), CHE-331.987.304. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
21.12.2022.
But:
la société a pour but le commerce de tout véhicule, y compris avec service de chauffeur, et toute activité dans le domaine du tourisme et du nautisme. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles (à l'exclusion des activités prohibées par la LFAIE), faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. La société peut octroyer des garanties, consentir des prêts ou des avances à des actionnaires ou à des tiers.
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 1'000 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel.
Administration:
Wanner Antonin, de Schleitheim, à Bourg-en-Lavaux, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle. Selon déclaration du 21.12.2022, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.