Renseignements sur OLWO STALDEN AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de OLWO STALDEN AG
- OLWO STALDEN AG a son siège social à Konolfingen, est actif et est active dans le domaine «Fabrication et transformation des produits du bois».
- L’entreprise a été fondée en 13.01.1964 et a 5 personnes à la direction.
- Le 19.02.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BE sous l’IDI CHE-105.978.468.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Mirco Häfliger,
Heinz Lädrach,
Ulrich Lädrach,
Thomas Lädrach,
Markus Lädrach
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.01.1964
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Konolfingen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.3.008.567-8
IDE/TVA
CHE-105.978.468
Secteur
Fabrication et transformation des produits du bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Holzverarbeitung und den Handel mit Holz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen im In- und Ausland erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Patente, Lizenzen und Vertretungen im In- und Ausland erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Bern | 19.02.2024 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Unico Treuhand AG | Burgdorf | 24.05.2017 | 18.02.2024 | |
Kenora AG | Kirchberg (BE) | 09.03.2010 | 23.05.2017 | |
H. U. Gerber Treuhand AG | Mühleberg | <2004 | 08.03.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Hobelwerk Stalden AG
- Kistenfabrik Stalden AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour OLWO STALDEN AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005964276, Registre du commerce Berne, (36)
OLWO STALDEN AG, in Konolfingen, CHE-105.978.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2020, Publ. 1005015544).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unico Treuhand AG (CHE-106.486.498), in Burgdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle;
Häfliger, Mirco, von Menznau, in Grünenmatt (Lützelflüh), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Oberburg].
Numéro de publication: HR02-1005015544, Registre du commerce Berne, (36)
OLWO STALDEN AG, in Konolfingen, CHE-105.978.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004530587).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Germann, Christian, von Adelboden, in Oey (Diemtigen), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lädrach, Ulrich, von Konolfingen, in Boll (Vechigen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lädrach, Markus, von Konolfingen, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004530587, Registre du commerce Berne, (36)
Hobelwerk Stalden AG, in Konolfingen, CHE-105.978.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2017, Publ. 3540977).
Statutenänderung:
13.12.2018.
Firma neu:
OLWO STALDEN AG.
Domizil neu:
Thunstrasse 55, 3510 Konolfingen.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.