Renseignements sur Olam Suisse Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Olam Suisse Sàrl
- Olam Suisse Sàrl de Nyon est active dans le domaine «Commerce de produits alimentaires» et est actif.
- La direction de l’entreprise Olam Suisse Sàrl est composée de 7 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 14.12.2023.
- L'IDI d'entreprise est CHE-190.756.785.
- Il y a 13 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Avaloq Sourcing (Switzerland & Liechtenstein) SA, succursale de Nyon, C. Armateurs SA, CADENA RoRo SA.
Direction (7)
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Dirk Moerdijk,
Johanna Van Woerden Overmeer,
Marjan de Looze Beijer,
Kamil Tomasz Sawicki,
Geoffrey Meek
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.09.2015
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Nyon
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.163.084-7
IDE/TVA
CHE-190.756.785
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but le commerce de biens de toute nature ainsi que la prestation des services y relatifs (pour but complet cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young SA | Lancy | 17.09.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Olam Switzerland LLC
- Olam Schweiz GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Olam Suisse Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005910415, Registre du commerce Vaud, (550)
Olam Suisse Sàrl, à Nyon, CHE-190.756.785 (FOSC du 24.03.2022, p. 0/1005434980). Manley Gerard n'est plus gérant;
sa signature est radiée.
Nouveau gérant avec signature individuelle:
Moerdijk Dirk, des Pays-Bas, à Sevenoaks (Royaume-Uni).
Numéro de publication: HR02-1005434980, Registre du commerce Vaud, (550)
Olam Suisse Sàrl, à Nyon, CHE-190.756.785 (FOSC du 12.10.2020, p. 0/1004998053). La procuration de Desjardins Carl et Mehra Saurabh est éteinte. Sawicki Kamil Tomasz, qui est maintenant à Nyon, signe désormais individuellement.
Numéro de publication: HR02-1004998053, Registre du commerce Vaud, (550)
Olam Suisse Sàrl, à Nyon, CHE-190.756.785 (FOSC du 12.12.2019, p. 0/1004781949). Procuration collective à deux est conférée à de Looze (nom d'usage Beijer) Marjan, à Heemskerk (Pays-Bas), et van Woerden (nom d'usage Overmeer) Johanna, à Oosthuizen (Pays-Bas), toutes deux des Pays-Bas.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.